DESARROLLOS SOLARES RUMANOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Badajoz Valencia, 60
Código Postal 02611
Municipio Ossa de Montiel
Provincia Albacete
Mapa Ver Mapa
Razón Social DESARROLLOS SOLARES RUMANOS SL
CIF B98351257
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 13/05/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario CAMPOS CORPORACION SOLUCIONES INTEGRALES SL
VINCULACIONES DE DESARROLLOS SOLARES RUMANOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DESARROLLOS SOLARES RUMANOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAMPOS CORPORACION SOLUCIONES INTEGRALES SL | Socio Unico | 17/04/2012 | 27/12/2016 |
Campos Santos Antonio | Administrador Solidario | 17/04/2012 | 27/12/2016 |
Campos Santos Jose | Administrador Solidario | 17/04/2012 | 27/12/2016 |
Campos Santos Jose | Liquidador | 27/12/2016 | 27/12/2016 |
Escuder Tella Jose Maria | Administrador Unico | 02/04/2012 | 17/04/2012 |
Giner Hernandez Roberto | Administrador Solidario | 21/06/2011 | 02/04/2012 |
Zamorano Ruano Vicente | Administrador Solidario | 21/06/2011 | 02/04/2012 |
ACTOS BORME DE DESARROLLOS SOLARES RUMANOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 916, L 680, F 164, S 8, H AB 22613, I/A 3 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-02
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 916, L 680, F 164, S 8, H AB 22613, I/A 3 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-02
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 916, L 680, F 164, S 8, H AB 22613, I/A 3 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-02
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 916, L 680, F 164, S 8, H AB 22613, I/A 3 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-02
- CTRA BADAJOZ-VALENCIA 60 (OSSA DE MONTIEL)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 916, L 680, F 162, S 8, H AB 22613, I/A 2 (17/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-80-02
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 916, L 680, F 162, S 8, H AB 22613, I/A 2 (17/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-80-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 916, L 680, F 162, S 8, H AB 22613, I/A 2 (17/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-80-02
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 916, L 680, F 162, S 8, H AB 22613, I/A 2 (17/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-80-02
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9340, L 6622, F 33, S 8, H V 144157, I/A 2 (02/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-71-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9340, L 6622, F 33, S 8, H V 144157, I/A 2 (02/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-71-46