ESTARLICH MARTORELL JOSEFA
Informe ejecutivo de ESTARLICH MARTORELL JOSEFA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ESTARLICH MARTORELL JOSEFA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TORRESVALLE GESTION Y DESARROLLO SL | Administrador Solidario | 11/02/2013 |
VINCULACIONES DE ESTARLICH MARTORELL JOSEFA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTARLICH MARTORELL JOSEFA
Administrador Mancomunado
- Estarlich Martorell Josefa
- Serrano Calatayud Maria Oreto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5878, L 3184, F 3, S 8, H V 56153, I/A 9 (14/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-136-46
Empresa: DATILER SL
Administrador Solidario
- Calabuig Penades Jose
- Estarlich Martorell Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8726, L 6013, F 208, S 8, H V 123459, I/A 3 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-46
Empresa: TORRESVALLE GESTION Y DESARROLLO SL
Administrador Solidario
- Estarlich Martorell Josefa
- Serrano Calatayud Maria Oreto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8837, L 6123, F 196, S 8, H V 127285, I/A 3 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-46
Empresa: TORRESVALLE GESTION Y DESARROLLO SL
Administrador Mancomunado
- Escuder Tella Jose Maria
- Estarlich Martorell Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8837, L 6123, F 194, S 8, H V 127285, I/A 2 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-46
Empresa: CEG DESARROLLOS URBANOS SL
Administrador Mancomunado
- Escuder Tella Jose Maria
- Estarlich Martorell Josefa
- Giner Hernandez Jose Emilio
- Sancho Izquierdo Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8433, L 5723, F 220, S 8, H V 113274, I/A 3 (29/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-87-46
Empresa: CEG DESARROLLOS URBANOS SL
Administrador Mancomunado
- Escuder Tella Jose Maria
- Estarlich Martorell Josefa
- Giner Hernandez Jose Emilio
- Sancho Izquierdo Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8433, L 5723, F 220, S 8, H V 113274, I/A 2 (25/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-22-46
Información de ESTARLICH MARTORELL JOSEFA
Mostramos los datos de ESTARLICH MARTORELL JOSEFA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTARLICH MARTORELL JOSEFA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos