ESCRIBANO ARANDA ANA-MARIA
Informe ejecutivo de ESCRIBANO ARANDA ANA-MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ESCRIBANO ARANDA ANA-MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WINTERTHUR PYME FP | Miem.Com.Ctr | 29/12/2020 |
VINCULACIONES DE ESCRIBANO ARANDA ANA-MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCRIBANO ARANDA ANA-MARIA
Empresa: WINTERTHUR PYME FP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5903 , F 34, S 8, H BI 74504, I/A 5 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-5-48
Empresa: WINTERTHUR III FP
Miem.Com.Ctr
- Escribano Aranda Ana-maria
- Hurtado Delfa Lino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5824 , F 170, S 8, H BI 72899, I/A 3 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-162-48
Empresa: GONDOLIN INVERSION INMOBILIARIA SL
Administrador Solidario
- Escribano Aranda Ana-maria
- Martinez Vicente Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27632 , F 29, S 8, H M 497942, I/A 3 (15/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-28
Empresa: WINTERTHUR III FP
MRO.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41775 , F 206, S 8, H B 13767, I/A 64 (11/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-08
Empresa: GONDOLIN INVERSION INMOBILIARIA SL
Administrador Solidario
- Escribano Aranda Ana-maria
- Martinez Vicente Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27632 , F 27, S 8, H M 497942, I/A 1 (31/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-68-28
Información de ESCRIBANO ARANDA ANA-MARIA
Mostramos los datos de ESCRIBANO ARANDA ANA-MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCRIBANO ARANDA ANA-MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos