WINTERTHUR III FP - EXTINGUIDA
Dirección social Alam Urquijo, 78
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social WINTERTHUR III FP
CIF V59074328
Actividad Fondos de pensiones
Auditor FORVIS MAZARS AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE WINTERTHUR III FP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WINTERTHUR III FP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Agullo Quintela Jaime Eduardo | Miem.Com.Ctr | 21/08/2020 | 22/06/2022 |
Agullo Quintela Jaime Eduardo | MRO.COMS.CTR | 04/07/2012 | 22/06/2022 |
Agullo Quintela Jaime Eduardo | MRO.COMS.CTR | 11/10/2016 | 22/06/2022 |
Andreu Jornet Jaume | Miem.Com.Ctr | 21/08/2020 | 22/06/2022 |
Andreu Jornet Jaume | MRO.COMS.CTR | 11/10/2016 | 22/06/2022 |
AXA PENSIONES SA ENTIDAD GESTORA DE | Entidad Gestora | 22/06/2022 | |
AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS | ENTD.PROMO. | 22/06/2022 | |
Belenguer Bataller Juan | Miem.Com.Ctr | 21/08/2020 | 22/06/2022 |
Belenguer Bataller Juan | MRO.COMS.CTR | 30/12/2010 | 22/06/2022 |
Belenguer Bataller Juan | MRO.COMS.CTR | 11/10/2016 | 22/06/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE WINTERTHUR III FP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5824 , F 175, S 8, H BI 72899, I/A 10 (22/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-124-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5824 , F 175, S 8, H BI 72899, I/A 10 (22/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-124-48
ENTD.PROMO.
Entidad Gestora
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5824 , F 175, S 8, H BI 72899, I/A 10 (22/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-124-48
- Movilizado el Plan de Pensiones del Sistema de Empleo Ibercasa desde este fondo al fondo de pensiones de destino "WINTERTHUR PYME F.P."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5824 , F 175, S 8, H BI 72899, I/A 9 (12/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-160-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5824 , F 175, S 8, H BI 72899, I/A 8 (12/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5824 , F 174, S 8, H BI 72899, I/A 7 (21/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-167-48
Miem.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5824 , F 174, S 8, H BI 72899, I/A 7 (21/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-167-48
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el artículo 16º de las normas de funcionamiento del Fondo. Modificado el artículo 30º y aprobado un nuevo texto de las normas de funcionamiento del Fondo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5824 , F 171, S 8, H BI 72899, I/A 6 (21/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-167-48
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5824 , F 170, S 8, H BI 72899, I/A 5 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-34-48
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5824 , F 170, S 8, H BI 72899, I/A 5 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-34-48