CAAMAÑO FIGUEIRAS JOSE BENITO
Informe ejecutivo de CAAMAÑO FIGUEIRAS JOSE BENITO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CAAMAÑO FIGUEIRAS JOSE BENITO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CRUZDAPEDRA MUROS SL | Administrador Unico | 21/11/2022 |
VINCULACIONES DE CAAMAÑO FIGUEIRAS JOSE BENITO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAAMAÑO FIGUEIRAS JOSE BENITO
Empresa: CRUZDAPEDRA MUROS SL
Administrador Unico
- Caamaño Figueiras Jose Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3767 , F 212, S 8, H C 61348, I/A 2 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-15
Empresa: CRUZDAPEDRA MUROS SL
Administrador Solidario
- Caamaño Figueiras Jose Benito
- Gonzalez Sousa Simon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3767 , F 212, S 8, H C 61348, I/A 2 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-15
Empresa: CRUZDAPEDRA MUROS SL
Administrador Solidario
- Caamaño Figueiras Jose Benito
- Gonzalez Sousa Simon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3767 , F 210, S 8, H C 61348, I/A 1 (23/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-15
Empresa: WINTERTHUR III FP
Miem.Com.Ctr
- Agullo Quintela Jaime Eduardo
- Andreu Jornet Jaume
- Belenguer Bataller Juan
- Caamaño Figueiras Jose Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5824 , F 174, S 8, H BI 72899, I/A 7 (21/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-167-48
Empresa: WINTERTHUR III FP
MRO.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41775 , F 206, S 8, H B 13767, I/A 64 (11/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-08
Empresa: TINPLAN SL
Administrador Solidario
- Agullo Quintela Jaime Eduardo
- Caamaño Figueiras Jose Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2579 , F 161, S 8, H C 23742, I/A 10 (09/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-15
Empresa: TEXINGAL SL
Administrador Solidario
- Agullo Quintela Jaime Eduardo
- Caamaño Figueiras Jose Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2807 , F 92, S 8, H C 29649, I/A 8 (09/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-15
Empresa: WINTERTHUR III FP
MRO.COMS.CTR
- Agullo Quintela Jaime Eduardo
- Caamaño Figueiras Jose Benito
- Hurtado Delfa Lino
- Mata De La Cierva Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41775 , F 205, S 8, H B 13767, I/A 59 (04/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-132-08
Empresa: AUROFONDO EMPLEO FP
Miem.Com.Ctr
- Agullo Quintela Jaime Eduardo
- Caamaño Figueiras Jose Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2382 , F 209, S 8, H PM 38761, I/A 11 (09/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-221-07
Información de CAAMAÑO FIGUEIRAS JOSE BENITO
Mostramos los datos de CAAMAÑO FIGUEIRAS JOSE BENITO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAAMAÑO FIGUEIRAS JOSE BENITO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos