ESCOFET COLL JOAN
Informe ejecutivo de ESCOFET COLL JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ESCOFET COLL JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARBAIX INVEST SL | Administrador Mancomunado | 10/07/2023 | |
SHELTERPHARMA SL | Administrador Solidario | 17/01/2018 | |
EIGNAPHARMA SL | Administrador Solidario | 20/01/2017 | |
CARES INVEST SL | Administrador Solidario | 16/11/2016 |
VINCULACIONES DE ESCOFET COLL JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCOFET COLL JOAN
Empresa: MARBAIX INVEST SL
Administrador Mancomunado
- Carrio Diaz Meco Maria Angels
- Escofet Coll Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48868 , F 71, S 8, H B 599132, I/A 1 (10/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-135-08
Empresa: TINPURI INVEST SL
Administrador Solidario
- Carrio Diaz Meco Maria Dels Angels
- Escofet Coll Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36286 , F 2, S 8, H M 651939, I/A 2 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-28
Empresa: EIGNAPHARMA SL
Administrador Solidario
- Carrio Diaz Meco Maria Angels
- Escofet Coll Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41757 , F 110, S 8, H B 395856, I/A 3 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-08
Empresa: CARES INVEST SL
Administrador Solidario
- Carrio Diaz Meco Maria Angels
- Escofet Coll Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41456 , F 108, S 8, H B 385528, I/A 3 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-224-08
Empresa: CARES INVEST SL
Administrador Unico
- Escofet Coll Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41456 , F 108, S 8, H B 385528, I/A 3 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-224-08
Empresa: CARES INVEST SL
Administrador Unico
- Escofet Coll Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41456 , F 106, S 8, H B 385528, I/A 1 (05/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-198-08
Información de ESCOFET COLL JOAN
Mostramos los datos de ESCOFET COLL JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCOFET COLL JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos