CARRIO DIAZ MECO MARIA ANGELS
Informe ejecutivo de CARRIO DIAZ MECO MARIA ANGELS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CARRIO DIAZ MECO MARIA ANGELS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARBAIX INVEST SL | Administrador Mancomunado | 10/07/2023 | |
EIGNAPHARMA SL | Administrador Solidario | 20/01/2017 | |
CARES INVEST SL | Administrador Solidario | 16/11/2016 |
VINCULACIONES DE CARRIO DIAZ MECO MARIA ANGELS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRIO DIAZ MECO MARIA ANGELS
Empresa: MARBAIX INVEST SL
Administrador Mancomunado
- Carrio Diaz Meco Maria Angels
- Escofet Coll Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48868 , F 71, S 8, H B 599132, I/A 1 (10/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-135-08
Empresa: EIGNAPHARMA SL
Administrador Solidario
- Carrio Diaz Meco Maria Angels
- Escofet Coll Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41757 , F 110, S 8, H B 395856, I/A 3 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-08
Empresa: CARES INVEST SL
Administrador Solidario
- Carrio Diaz Meco Maria Angels
- Escofet Coll Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41456 , F 108, S 8, H B 385528, I/A 3 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-224-08
Información de CARRIO DIAZ MECO MARIA ANGELS
Mostramos los datos de CARRIO DIAZ MECO MARIA ANGELS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRIO DIAZ MECO MARIA ANGELS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos