CARRIO DIAZ MECO MARIA DELS ANGELS
Informe ejecutivo de CARRIO DIAZ MECO MARIA DELS ANGELS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARRIO DIAZ MECO MARIA DELS ANGELS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SHELTERPHARMA SL | Administrador Solidario | 17/01/2018 | |
THALASSA PHARMA SL | Administrador Unico | 10/06/2014 |
VINCULACIONES DE CARRIO DIAZ MECO MARIA DELS ANGELS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRIO DIAZ MECO MARIA DELS ANGELS
Empresa: TINPURI INVEST SL
Administrador Solidario
- Carrio Diaz Meco Maria Dels Angels
- Escofet Coll Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36286 , F 2, S 8, H M 651939, I/A 2 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-28
Empresa: EIGNAPHARMA SL
Administrador Unico
- Carrio Diaz Meco Maria Dels Angels
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41757 , F 110, S 8, H B 395856, I/A 3 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-08
Empresa: THALASSA PHARMA SL
Administrador Unico
- Carrio Diaz Meco Maria Dels Angels
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44351 , F 45, S 8, H B 453569, I/A 1 (10/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-08
Empresa: EIGNAPHARMA SL
Administrador Unico
- Carrio Diaz Meco Maria Dels Angels
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41757 , F 109, S 8, H B 395856, I/A 1 (10/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-56-08
Información de CARRIO DIAZ MECO MARIA DELS ANGELS
Mostramos los datos de CARRIO DIAZ MECO MARIA DELS ANGELS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRIO DIAZ MECO MARIA DELS ANGELS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos