ELVIRA ESTRANY ROBERTO
Informe ejecutivo de ELVIRA ESTRANY ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ELVIRA ESTRANY ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INICIATIVAS SANDROS SL | Administrador Unico | 24/11/2011 | 29/05/2013 |
INICIATIVAS SANDROS SL | Liquidador | 29/05/2013 | 29/05/2013 |
G R BLUE SABANA SL | Administrador Unico | 21/05/2012 | |
ANTIGUA CASA SOTERAS SL | Administrador | 30/01/2010 |
VINCULACIONES DE ELVIRA ESTRANY ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ELVIRA ESTRANY ROBERTO
Empresa: INICIATIVAS SANDROS SL
Liquidador
- Elvira Estrany Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42772 , F 78, S 8, H B 412201, I/A 3 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-08
Empresa: INICIATIVAS SANDROS SL
Administrador Unico
- Elvira Estrany Roberto
Liquidador
- Elvira Estrany Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42772 , F 78, S 8, H B 412201, I/A 3 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-08
Empresa: G R BLUE SABANA SL
Administrador Unico
- Elvira Estrany Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29959 , F 34, S 8, H M 539141, I/A 2 (21/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-101-28
Empresa: INICIATIVAS SANDROS SL
Administrador Unico
- Elvira Estrany Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42772 , F 78, S 8, H B 412201, I/A 2 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-08
Empresa: ANTIGUA CASA SOTERAS SL
Administrador
- Elvira Estrany Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33818 , F 41, S 8, H B 88442, I/A 8 (30/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-28-08
Información de ELVIRA ESTRANY ROBERTO
Mostramos los datos de ELVIRA ESTRANY ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ELVIRA ESTRANY ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos