ANTIGUA CASA SOTERAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Alexandre Gali, 32
Código Postal 08027
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social ANTIGUA CASA SOTERAS SL
CIF B58546441
Actividad Pintura y acristalamiento
Página Web www.antiguacasasoteras.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Soteras Guasch Armando
VINCULACIONES DE ANTIGUA CASA SOTERAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ANTIGUA CASA SOTERAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Rivas Edgar | Administrador Concursal | 14/10/2013 | 29/11/2013 |
Soteras Guasch Armando | Administrador Unico | 30/01/2010 | 29/11/2013 |
Elvira Estrany Roberto | Administrador | 30/01/2010 |
ACTOS BORME DE ANTIGUA CASA SOTERAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33818 , F 42, S 8, H B 88442, I/A 11 (29/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 289/2013, AUTO FIRME DE FECHA 04/11/2013, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33818 , F 42, S 8, H B 88442, I/A 11 (29/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33818 , F 41, S 8, H B 88442, I/A 10 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 289/2013, AUTO FIRME DE FECHA 14/05/2013, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33818 , F 41, S 8, H B 88442, I/A 9 (15/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-204-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-212-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33818 , F 41, S 8, H B 88442, I/A 8 (30/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-28-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33818 , F 41, S 8, H B 88442, I/A 8 (30/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-28-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-17-08