INICIATIVAS SANDROS SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL ORIENTE,78- 84,ED.INBISA,C.N.OFIBUILDING
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social INICIATIVAS SANDROS SL
CIF B65634180
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 09/09/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INICIATIVAS SANDROS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INICIATIVAS SANDROS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Elvira Estrany Roberto | Administrador Unico | 24/11/2011 | 29/05/2013 |
Elvira Estrany Roberto | Liquidador | 29/05/2013 | 29/05/2013 |
Blazquez Quevedo Sergi | REPR.143 RRM | 19/09/2011 | 24/11/2011 |
IURIS ASSESSORS I GESTORS SL | Administrador Unico | 19/09/2011 | 24/11/2011 |
ACTOS BORME DE INICIATIVAS SANDROS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42772 , F 78, S 8, H B 412201, I/A 3 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42772 , F 78, S 8, H B 412201, I/A 3 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42772 , F 78, S 8, H B 412201, I/A 3 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-08
- CL ORIENTE,78- 84,ED.INBISA,C.N.OFIBUILDING (SANT CUGAT DEL VALLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42772 , F 78, S 8, H B 412201, I/A 2 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42772 , F 78, S 8, H B 412201, I/A 2 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42772 , F 78, S 8, H B 412201, I/A 2 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42772 , F 76, S 8, H B 412201, I/A 1 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-186-08
Dirección:CL BALMES Num.224 P.3 PTA.1 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:09/09/11
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:CONSTRUCCION,PROMOCION Y EXPLOTACION,COMPRA,VENTA,PERMUTA Y MEDIACION DE TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES,CONTRATACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLOS,ENTENDIENDOSE CON ELLO EL TRAFICO INMOBILIARIO EN SU MAS AMPLIO SENTIDO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42772 , F 76, S 8, H B 412201, I/A 1 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-186-08