ELBURGO ARANBERRI IGNACIO
Informe ejecutivo de ELBURGO ARANBERRI IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ELBURGO ARANBERRI IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACCENT GRAPHIC SA | REPR.143 RRM | 16/07/2009 | |
VALVULES I RACORDS CANOVELLES SA | REPR.143 RRM | 24/02/2009 | |
PEXCE INMOBILIARIA SL | Director General | 19/12/2008 |
VINCULACIONES DE ELBURGO ARANBERRI IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ELBURGO ARANBERRI IGNACIO
Empresa: ACCENT GRAPHIC SL
Consejero Delegado
Presidente
REPR.143 RRM
- Ballart Hernandez Pedro
- Carol Pañach Jaume
- Elburgo Aranberri Ignacio
- Jaume Carol Pañach
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40604 , F 52, S 8, H B 178897, I/A 28 (16/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-141-08
Empresa: VALVULES I RACORDS CANOVELLES SA
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Elburgo Aranberri Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37263 , F 53, S 8, H B 77784, I/A 34 (24/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-46-08
Empresa: PEXCE INMOBILIARIA SL
Director General
- Elburgo Aranberri Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37103 , F 165, S 8, H B 298534, I/A 5 (19/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-2-08
Información de ELBURGO ARANBERRI IGNACIO
Mostramos los datos de ELBURGO ARANBERRI IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ELBURGO ARANBERRI IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos