BALLART HERNANDEZ PEDRO
Informe ejecutivo de BALLART HERNANDEZ PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE BALLART HERNANDEZ PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FLUIDRA GLOBAL DISTRIBUTION SL | Apoderado | 04/03/2014 | |
FLUIDRA EXPORT SA | REPR.143 RRM | 16/04/2010 | 13/09/2013 |
FLUIDRA EXPORT SA | REPR.143 RRM | 16/07/2009 | 13/09/2013 |
FLUIDRA EXPORT SA | Apoderado | 16/07/2009 | |
FLUIDRA COMMERCIAL SA | Apoderado | 16/07/2009 | |
ACCENT GRAPHIC SA | REPR.143 RRM | 16/07/2009 |
VINCULACIONES DE BALLART HERNANDEZ PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALLART HERNANDEZ PEDRO
Empresa: POOL SUPPLIER SL
Apoderado
- Ballart Hernandez Pedro
- Marzo De La Hoz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43514 , F 202, S 8, H B 275698, I/A 24 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-08
Empresa: FLUIDRA EXPORT SA
REPR.143 RRM
- Ballart Hernandez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40877 , F 220, S 8, H B 242045, I/A 38 (13/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-180-08
Empresa: ASTRAL EXPORT SA
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Ballart Hernandez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40877 , F 216, S 8, H B 242045, I/A 28 (16/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-80-08
Empresa: ACCENT GRAPHIC SL
Consejero Delegado
Presidente
REPR.143 RRM
- Ballart Hernandez Pedro
- Carol Pañach Jaume
- Elburgo Aranberri Ignacio
- Jaume Carol Pañach
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40604 , F 52, S 8, H B 178897, I/A 28 (16/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-141-08
Empresa: ASTRAL POOL SA
Apoderado
- Ballart Hernandez Pedro
- Serra Solana Amadeo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39131 , F 139, S 8, H B 339069, I/A 20 (16/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-141-08
Empresa: ASTRAL EXPORT SA
Apoderado
- Ballart Hernandez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40877 , F 213, S 8, H B 242045, I/A 23 (16/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-141-08
Empresa: ASTRAL EXPORT SA
REPR.143 RRM
- Ballart Hernandez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40877 , F 213, S 8, H B 242045, I/A 22 (16/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-141-08
Información de BALLART HERNANDEZ PEDRO
Mostramos los datos de BALLART HERNANDEZ PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALLART HERNANDEZ PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos