VALVULES I RACORDS CANOVELLES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Ramon Ciurans, 40
Código Postal 08530
Municipio La Garriga
Provincia Barcelona
Razón Social VALVULES I RACORDS CANOVELLES SA
CIF A58183450
Actividad Fabricación de otros productos de plástico
Página Web www.cepex.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único FLUIDRA INDUSTRY SA
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE VALVULES I RACORDS CANOVELLES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VALVULES I RACORDS CANOVELLES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FLUIDRA INDUSTRY SA | Administrador Unico | 24/02/2009 | 14/05/2010 |
Franquesa Castrillo Carlos | REPR.143 RRM | 24/02/2009 | 14/05/2010 |
Guirado Azor Pedro | Apoderado | 14/05/2010 | |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 04/03/2010 | 14/05/2010 |
Salichs Sala Ramon | Apoderado | 14/05/2010 | |
CEPEX HOLDING SA | Administrador Unico | 24/02/2009 | |
Elburgo Aranberri Ignacio | REPR.143 RRM | 24/02/2009 |
ACTOS BORME DE VALVULES I RACORDS CANOVELLES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37263 , F 54, S 8, H B 77784, I/A 36 (14/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-99-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37263 , F 54, S 8, H B 77784, I/A 36 (14/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-99-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-72-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37263 , F 54, S 8, H B 77784, I/A 35 (04/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-51-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-204-08
- DECLARACION DE CAMBIO DE SOCIO UNICO, NUEVO SOCIO: AURIC POOL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37263 , F 53, S 8, H B 77784, I/A 34 (24/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-46-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37263 , F 53, S 8, H B 77784, I/A 34 (24/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-46-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37263 , F 53, S 8, H B 77784, I/A 34 (24/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-46-08