DURAN PEREZ CABALLERO ANGEL ANTONIO
Informe ejecutivo de DURAN PEREZ CABALLERO ANGEL ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DURAN PEREZ CABALLERO ANGEL ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SMART CENTER PHONE SL | Liquidador | 24/03/2017 | 04/01/2018 |
SMART CENTER PHONE SL | Administrador Mancomunado | 24/03/2017 | |
SCP2 RESERVAS PROMOCIONALES SL | Administrador Mancomunado | 16/03/2015 | 28/01/2016 |
SCP2 RESERVAS PROMOCIONALES SL | Apoderado | 16/03/2015 | 28/01/2016 |
SCP2 RESERVAS PROMOCIONALES SL | Liquidador | 28/01/2016 | 28/01/2016 |
DIGITEX SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE VOZ SL | Consejero | 14/11/2012 |
VINCULACIONES DE DURAN PEREZ CABALLERO ANGEL ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DURAN PEREZ CABALLERO ANGEL ANTONIO
Empresa: SMART CENTER PHONE SL
Liquidador
- Duran Perez Caballero Angel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21119 , F 114, S 8, H M 374911, I/A 5 (24/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-28
Empresa: SMART CENTER PHONE SL
Administrador Mancomunado
- Bernad Lillo Alejandro Jose
- Duran Perez Caballero Angel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21119 , F 114, S 8, H M 374911, I/A 5 (24/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-28
Empresa: SCP2 RESERVAS PROMOCIONALES SL
Liquidador
- Duran Perez Caballero Angel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33283 , F 4, S 8, H M 598962, I/A 3 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-28
Empresa: SCP2 RESERVAS PROMOCIONALES SL
Administrador Mancomunado
- Bernad Lillo Alejandro Jose
- Duran Perez Caballero Angel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33283 , F 4, S 8, H M 598962, I/A 3 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-28
Empresa: SCP2 RESERVAS PROMOCIONALES SL
Apoderado
- Bernad Lillo Alejandro Jose
- Duran Perez Caballero Angel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33283 , F 3, S 8, H M 598962, I/A 2 (16/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-56-28
Empresa: SCP2 RESERVAS PROMOCIONALES SL
Administrador Mancomunado
- Bernad Lillo Alejandro Jose
- Duran Perez Caballero Angel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33283 , F 1, S 8, H M 598962, I/A 1 (16/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-56-28
Consejero
- Cabezon Perez Carlos
- Duran Perez Caballero Angel Antonio
- Lopez Cuevas Francisco Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21943 , F 139, S 8, H M 391001, I/A 3 (14/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-226-28
Información de DURAN PEREZ CABALLERO ANGEL ANTONIO
Mostramos los datos de DURAN PEREZ CABALLERO ANGEL ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DURAN PEREZ CABALLERO ANGEL ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos