CABEZON PEREZ CARLOS
Informe ejecutivo de CABEZON PEREZ CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 47
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE CABEZON PEREZ CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CANAL RIO SL | Secretario | 26/10/2022 | |
CANAL RIO SL | Consejero | 26/10/2022 | |
CANAL RIO SL | Presidente | 26/10/2022 | |
CANAL RIO SL | Apoderado | 05/10/2020 |
VINCULACIONES DE CABEZON PEREZ CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABEZON PEREZ CARLOS
Empresa: CANAL RIO SL
Apoderado
Consejero
- Cabezon Alonso Marcos
- Cabezon Lopez Ignacio
- Cabezon Perez Carlos
- Lopez Diaz Gloria
Presidente
- Cabezon Perez Carlos
Secretario
- Cabezon Perez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33460 , F 169, S 8, H M 335624, I/A 22 (26/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-210-28
Empresa: CANAL RIO SL
Apoderado
- Cabezon Perez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33460 , F 166, S 8, H M 335624, I/A 18 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-28
Empresa: CANAL RIO SL
Administrador Solidario
- Cabezon Perez Carlos
- Lopez Diaz Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33460 , F 166, S 8, H M 335624, I/A 17 (12/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-34-28
Empresa: DAIL SOFTWARE SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30754 , F 199, S 8, H M 553429, I/A 9 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-151-28
Empresa: DAIL SOFTWARE SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30754 , F 194, S 8, H M 553429, I/A 4 (07/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-178-28
Empresa: DIGITEX INFORMATICA HOLDING SL
Apoderado
- Cabezon Perez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27227 , F 50, S 8, H M 490513, I/A 11 (29/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-28
Empresa: DIGITEX INFORMATICA HOLDING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27227 , F 50, S 8, H M 490513, I/A 11 (29/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-28
Empresa: ASISTA SOPORTE Y TECNOLOGIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cabezon Perez Carlos
- Choclan Gomez Sergio
- Parra Cantero Angel Manuel
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20139 , F 218, S 8, H M 267725, I/A 18 (18/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-184-28
Empresa: DIGITEX INFORMATICA INTERNACIONAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cabezon Perez Carlos
- Choclan Gomez Sergio
- Parra Cantero Angel Manuel
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21746 , F 213, S 8, H M 387312, I/A 18 (11/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-181-28
Empresa: DIGITEX INFORMATICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cabezon Perez Carlos
- Choclan Gomez Sergio
- Parra Cantero Angel Manuel
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27010 , F 223, S 8, H M 335623, I/A 49 (11/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-181-28
VER MAS ACTOS
Información de CABEZON PEREZ CARLOS
Mostramos los datos de CABEZON PEREZ CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABEZON PEREZ CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos