DIGITEX MEDIACION SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Manoteras, 46
Código Postal 28050
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DIGITEX MEDIACION SA
CIF A82765298
Nombres Anteriores
- ASISTA SOPORTE Y TECNOLOGIA SA
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE DIGITEX MEDIACION SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DIGITEX MEDIACION SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Albertos Martinez Francisco | Apoderado Solidario | 21/07/2020 | 07/09/2022 |
Albertos Martinez Francisco | Apoderado | 12/04/2021 | 07/09/2022 |
Arenas Brualla Jose Luis | Consejero | 12/04/2021 | 07/09/2022 |
Arenas Brualla Jose Luis | Apoderado | 29/09/2020 | 07/09/2022 |
Becker Ulrique | Consejero | 14/07/2020 | 07/09/2022 |
Carrillo Torregrosa Ana-belen | Liquidador | 07/09/2022 | 07/09/2022 |
Carrillo Torregrosa Ana-belen | Secretario No Consejero | 07/04/2021 | 07/09/2022 |
Carrillo Torregrosa Ana-belen | Apoderado | 12/04/2021 | 07/09/2022 |
Diaz Velasco Jose Julian | Apoderado Solidario | 21/07/2020 | 07/09/2022 |
Diaz Velasco Jose Julian | Apoderado | 12/04/2021 | 07/09/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DIGITEX MEDIACION SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40714 , F 8, S 8, H M 267725, I/A 32 (07/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-176-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40714 , F 8, S 8, H M 267725, I/A 32 (07/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-176-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40714 , F 8, S 8, H M 267725, I/A 32 (07/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-176-28
Consejero Delegado Solidario
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40714 , F 8, S 8, H M 267725, I/A 32 (07/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-176-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40714 , F 8, S 8, H M 267725, I/A 31 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-64-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40714 , F 5, S 8, H M 267725, I/A 30 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40714 , F 4, S 8, H M 267725, I/A 29 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40714 , F 4, S 8, H M 267725, I/A 29 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40714 , F 4, S 8, H M 267725, I/A 28 (07/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-69-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40714 , F 4, S 8, H M 267725, I/A 28 (07/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-69-28