BERNAD LILLO ALEJANDRO JOSE
Informe ejecutivo de BERNAD LILLO ALEJANDRO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE BERNAD LILLO ALEJANDRO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BELIDRO MARKETING SL | Apoderado | 25/09/2023 | |
SMART MARKETING CANARIAS SL | Administrador Solidario | 13/08/2018 | |
SMART MARKETING GRUPO EMPRESARIAL SL | Apoderado | 09/02/2015 | |
MAKING SERVICIOS MARKETING PROFESIONALES SL | Administrador Solidario | 12/06/2009 |
VINCULACIONES DE BERNAD LILLO ALEJANDRO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERNAD LILLO ALEJANDRO JOSE
Empresa: BELIDRO MARKETING SL
Apoderado
- Bernad Lillo Alejandro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21221 , F 67, S 8, H M 376939, I/A 5 (25/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-188-28
Empresa: BELIDRO MARKETING SL
Administrador Unico
- Bernad Lillo Alejandro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21221 , F 66, S 8, H M 376939, I/A 4 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-28
Empresa: SMART MARKETING CANARIAS SL
Administrador Solidario
- Bernad Lillo Alejandro Jose
- Pajares Espinaco Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3583 , F 78, S 8, H TF 61431, I/A 1 (13/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-38
Empresa: SMART CENTER PHONE SL
Administrador Mancomunado
- Bernad Lillo Alejandro Jose
- Duran Perez Caballero Angel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21119 , F 114, S 8, H M 374911, I/A 5 (24/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-28
Empresa: SCP2 RESERVAS PROMOCIONALES SL
Administrador Mancomunado
- Bernad Lillo Alejandro Jose
- Duran Perez Caballero Angel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33283 , F 4, S 8, H M 598962, I/A 3 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-28
Empresa: SCP2 RESERVAS PROMOCIONALES SL
Apoderado
- Bernad Lillo Alejandro Jose
- Duran Perez Caballero Angel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33283 , F 3, S 8, H M 598962, I/A 2 (16/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-56-28
Empresa: SCP2 RESERVAS PROMOCIONALES SL
Administrador Mancomunado
- Bernad Lillo Alejandro Jose
- Duran Perez Caballero Angel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33283 , F 1, S 8, H M 598962, I/A 1 (16/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-56-28
Empresa: SMART MARKETING GRUPO EMPRESARIAL SL
Apoderado
- Bernad Lillo Alejandro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29438 , F 20, S 8, H M 529879, I/A 4 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-28
Empresa: LITEL BERNI SL
Administrador Solidario
- Bernad Lillo Alejandro Jose
- Pajares Espinaco Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22169 , F 173, S 8, H M 395583, I/A 3 (07/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-116-28
Empresa: SMARTEAM SL
Apoderado
- Bernad Lillo Alejandro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28575 , F 156, S 8, H M 514485, I/A 2 (30/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-110-28
VER MAS ACTOS
Información de BERNAD LILLO ALEJANDRO JOSE
Mostramos los datos de BERNAD LILLO ALEJANDRO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERNAD LILLO ALEJANDRO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos