DUARTE ALVAREZ FRANCISCO
Informe ejecutivo de DUARTE ALVAREZ FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE DUARTE ALVAREZ FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD PREVENTIVA INICIAL 2003 SRL | Administrador Solidario | 25/03/2014 | |
SERVICIO DE PREVENCION INTEGRAL LEON SA | Administrador Solidario | 22/09/2010 | 25/03/2014 |
LAFRALU INVERSIONES EUROPA SL | Administrador Solidario | 06/02/2014 | |
MAYSER POLIMEROS ELECTRICOS SA | Apoderado | 25/03/2010 |
VINCULACIONES DE DUARTE ALVAREZ FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DUARTE ALVAREZ FRANCISCO
Administrador Solidario
- Duarte Alvarez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 900 , F 50, S 8, H LE 11209, I/A 10 (25/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-24
Empresa: SOCIEDAD PREVENTIVA INICIAL 2003 SRL
Administrador Solidario
- Duarte Alvarez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1001 , F 139, S 8, H LE 14380, I/A 5 (25/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-24
Empresa: LAFRALU INVERSIONES EUROPA SL
Administrador Solidario
- Duarte Alvarez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1098 , F 109, S 8, H LE 17611, I/A 3 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-30-24
Administrador Solidario
- Diez Garcia Laurentino
- Duarte Alvarez Francisco
- Garcia-sampedro Fernandez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 900 , F 50, S 8, H LE 11209, I/A 9 (22/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-189-24
Empresa: MAYSER POLIMEROS ELECTRICOS SA
Apoderado
- Buchien Fritz Diezmar
- Duarte Alvarez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4941 , F 106, S 8, H M 80824, I/A 11 (25/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-28
Información de DUARTE ALVAREZ FRANCISCO
Mostramos los datos de DUARTE ALVAREZ FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DUARTE ALVAREZ FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos