SERVICIO DE PREVENCION INTEGRAL LEON SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Posadera Aldonza, 9
Código Postal 24007
Municipio León
Provincia León
Mapa Ver Mapa
Razón Social SERVICIO DE PREVENCION INTEGRAL LEON SA
CIF A24409252
Actividad Otras actividades sanitarias
Página Web www.spieuropa.com
Órgano Administración Administrador único
Propietario CUALTIS SL
VINCULACIONES DE SERVICIO DE PREVENCION INTEGRAL LEON SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVICIO DE PREVENCION INTEGRAL LEON SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CUALTIS SL | Administrador Unico | 08/08/2017 | 23/11/2017 |
CUALTIS SL | Socio Unico | 08/08/2017 | 23/11/2017 |
CUALTIS SL | Socio único | 23/11/2017 | |
Soto Alonso Jose-tomas | Apoderado | 08/08/2017 | 23/11/2017 |
Buron Gonzalez Miguel Angel | Apoderado | 07/05/2014 | 08/08/2017 |
Buron Gonzalez Miguel Angel | Apoderado | 08/08/2017 | |
Diez Garcia Laurentino | Administrador Solidario | 22/09/2010 | 08/08/2017 |
Garcia-sampedro Fernandez Luis | Administrador Solidario | 22/09/2010 | 08/08/2017 |
Duarte Alvarez Francisco | Administrador Solidario | 22/09/2010 | 25/03/2014 |
ACTOS BORME DE SERVICIO DE PREVENCION INTEGRAL LEON SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 900 , F 68, S 8, H LE 11209, I/A 15 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-24
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 900 , F 68, S 8, H LE 11209, I/A 15 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-24
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 900 , F 68, S 8, H LE 11209, I/A 15 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-24
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 900 , F 68, S 8, H LE 11209, I/A 15 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-24
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 900 , F 67, S 8, H LE 11209, I/A 14 (08/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-155-24
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 900 , F 67, S 8, H LE 11209, I/A 14 (08/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-155-24
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 900 , F 67, S 8, H LE 11209, I/A 13 (08/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-155-24
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único. Como consecuencia del cambio de sistema de Administración por el de Administrador Unico, se ha dado nueva redacción a los Artículos 14º y 26º de los Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 900 , F 51, S 8, H LE 11209, I/A 12 (08/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-155-24
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 900 , F 51, S 8, H LE 11209, I/A 12 (08/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-155-24
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 900 , F 51, S 8, H LE 11209, I/A 12 (08/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-155-24