MAYSER POLIMEROS ELECTRICOS SA - EXTINGUIDA
Municipio Las Rozas de Madrid
Provincia Madrid
Razón Social MAYSER POLIMEROS ELECTRICOS SA
CIF B80457245
Actividad Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo
Página Web www.mayser.es
Órgano Administración Administrador único
Propietario Zechbauer Gmbh
Auditor GIMENEZ SANCHEZ AUDITORES SL
VINCULACIONES DE MAYSER POLIMEROS ELECTRICOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAYSER POLIMEROS ELECTRICOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Duffy- Baumgartner Deirdre | Apoderado | 25/03/2010 | 20/07/2021 |
GIMENEZ SANCHEZ AUDITORES SL | Auditor | 15/12/2010 | 20/07/2021 |
Rummel Julius | Liquidador | 20/07/2021 | 20/07/2021 |
Rummel Julius | Administrador Unico | 19/07/2021 | 20/07/2021 |
Zechbauer Gmbh | Socio Unico | 14/12/2009 | 20/07/2021 |
Jordan Manfred | Administrador Unico | 25/03/2010 | 19/07/2021 |
Jordan Manfred Paul Gottlieb | Administrador Unico | 10/10/2018 | 19/07/2021 |
Duarte Baz Maria Del Carmen | Apoderado | 25/03/2010 | 17/10/2012 |
Buchien Fritz Diezmar | Apoderado | 25/03/2010 | |
Duarte Alvarez Francisco | Apoderado | 25/03/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MAYSER POLIMEROS ELECTRICOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4941 , F 109, S 8, H M 80824, I/A 17 (20/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-142-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4941 , F 109, S 8, H M 80824, I/A 17 (20/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-142-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4941 , F 109, S 8, H M 80824, I/A 17 (20/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-142-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4941 , F 109, S 8, H M 80824, I/A 17 (20/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-142-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4941 , F 109, S 8, H M 80824, I/A 16 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-141-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4941 , F 109, S 8, H M 80824, I/A 16 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-141-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4941 , F 109, S 8, H M 80824, I/A 15 (10/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-201-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4941 , F 109, S 8, H M 80824, I/A 14 (17/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-208-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-21-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4941 , F 108, S 8, H M 80824, I/A 13 (15/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-28