DOMINGUEZ NOVAS MARIA BEATRIZ
Informe ejecutivo de DOMINGUEZ NOVAS MARIA BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DOMINGUEZ NOVAS MARIA BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIFE IS SOFT SL | Apoderado Solidario | 04/07/2024 | |
VISUAL MICROSYSTEMS SA | Apoderado Solidario | 14/06/2024 | |
VISIONES Y ENFOQUES SL | Apoderado | 10/01/2024 | |
VELNEO SA | Apoderado | 15/12/2023 | |
VISUAL MICROSYSTEMS SA | Apoderado | 15/12/2023 | |
VIDIV ARENA SA | Apoderado | 15/12/2023 | |
TRAMONTANA DESIGN CONSULTANCY SL | Apoderado | 11/12/2023 |
VINCULACIONES DE DOMINGUEZ NOVAS MARIA BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGUEZ NOVAS MARIA BEATRIZ
Empresa: LIFE IS SOFT SL
Apoderado Solidario
- Carballo Vazquez Miguel Angel
- Dominguez Novas Maria Beatriz
- Perez Lago Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 43390, I/A 6 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-36
Empresa: VISUAL MICROSYSTEMS SA
Apoderado Solidario
- Carballo Vazquez Miguel Angel
- Dominguez Novas Maria Beatriz
- Perez Lago Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 23459, I/A 21 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-36
Empresa: VISIONES Y ENFOQUES SL
Apoderado
- Carballo Vazquez Miguel Angel
- Dominguez Novas Maria Beatriz
- Perez Lago Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44051 , F 117, S 8, H M 776972, I/A 5 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-28
Empresa: VISUAL MICROSYSTEMS SA
Apoderado
- Dominguez Novas Maria Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2310, L 2310, F 200, S 8, H PO 23459, I/A 17 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-36
Empresa: VIDIV ARENA SA
Apoderado
- Dominguez Novas Maria Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4348, L 4348, F 43, S 8, H PO 67755, I/A 4 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-36
Empresa: VELNEO SA
Apoderado
- Dominguez Novas Maria Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3085, L 3085, F 98, S 8, H PO 37578, I/A 12 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-36
Empresa: TRAMONTANA DESIGN CONSULTANCY SL
Apoderado
- Carballo Vazquez Miguel Angel
- Dominguez Novas Maria Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34871 , F 218, S 8, H M 627195, I/A 9 (11/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-238-28
Empresa: EMPURIES LOGISTICA SL
Apoderado Solidario
- Dominguez Novas Maria Beatriz
- Perez Lago Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41948 , F 111, S 8, H B 396679, I/A 4 (20/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-08
Información de DOMINGUEZ NOVAS MARIA BEATRIZ
Mostramos los datos de DOMINGUEZ NOVAS MARIA BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGUEZ NOVAS MARIA BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos