CARBALLO VAZQUEZ MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de CARBALLO VAZQUEZ MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CARBALLO VAZQUEZ MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIFE IS SOFT SL | Apoderado Solidario | 04/07/2024 | |
VISUAL MICROSYSTEMS SA | Apoderado Solidario | 14/06/2024 | |
VISIONES Y ENFOQUES SL | Apoderado | 10/01/2024 | |
TRAMONTANA DESIGN CONSULTANCY SL | Apoderado | 11/12/2023 | |
VISUAL MICROSYSTEMS SA | Apoderado Solidario | 01/03/2021 | |
VELNEO SA | Apoderado Solidario | 10/02/2021 | |
VIDIV ARENA SA | Apoderado Solidario | 29/01/2021 |
VINCULACIONES DE CARBALLO VAZQUEZ MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARBALLO VAZQUEZ MIGUEL ANGEL
Empresa: LIFE IS SOFT SL
Apoderado Solidario
- Carballo Vazquez Miguel Angel
- Dominguez Novas Maria Beatriz
- Perez Lago Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 43390, I/A 6 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-36
Empresa: VISUAL MICROSYSTEMS SA
Apoderado Solidario
- Carballo Vazquez Miguel Angel
- Dominguez Novas Maria Beatriz
- Perez Lago Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 23459, I/A 21 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-36
Empresa: VISIONES Y ENFOQUES SL
Apoderado
- Carballo Vazquez Miguel Angel
- Dominguez Novas Maria Beatriz
- Perez Lago Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44051 , F 117, S 8, H M 776972, I/A 5 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-28
Empresa: TRAMONTANA DESIGN CONSULTANCY SL
Apoderado
- Carballo Vazquez Miguel Angel
- Dominguez Novas Maria Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34871 , F 218, S 8, H M 627195, I/A 9 (11/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-238-28
Empresa: VISUAL MICROSYSTEMS SA
Apoderado Solidario
- Carballo Vazquez Miguel Angel
- Perez Lago Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2310, L 2310, F 14, S 8, H PO 23459, I/A 15 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-36
Empresa: VELNEO SA
Apoderado Solidario
- Carballo Vazquez Miguel Angel
- Perez Lago Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3085, L 3085, F 96, S 8, H PO 37578, I/A 10 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-36
Empresa: VIDIV ARENA SA
Apoderado Solidario
- Carballo Vazquez Miguel Angel
- Perez Lago Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4348, L 4348, F 42, S 8, H PO 67755, I/A 2 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-24-36
Información de CARBALLO VAZQUEZ MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de CARBALLO VAZQUEZ MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARBALLO VAZQUEZ MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos