EMPURIES LOGISTICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INDUSTRIAL A GRANXA, RUA D, ESQUINA PARALELA
Municipio O Porriño
Provincia Pontevedra
Razón Social EMPURIES LOGISTICA SL
CIF B65343444
Capital Social 3006.0 Euros
Fecha de Constitución 18/05/2010
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Gutierrez Gonzalez Alfonso
VINCULACIONES DE EMPURIES LOGISTICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EMPURIES LOGISTICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cabaleiro Taboas Santiago | Apoderado Solidario | 20/06/2018 | 17/01/2020 |
Dominguez Novas Maria Beatriz | Apoderado Solidario | 20/06/2018 | 17/01/2020 |
Gutierrez Gonzalez Alfonso | Administrador Unico | 08/06/2018 | 17/01/2020 |
Perez Lago Juan Carlos | Apoderado Solidario | 20/06/2018 | 17/01/2020 |
Marco Gomez Ramon | Administrador Solidario | 08/06/2010 | 08/06/2018 |
Serafin De La Iglesia Nicolas | Administrador Solidario | 08/06/2010 | 08/06/2018 |
ACTOS BORME DE EMPURIES LOGISTICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4278, L 4278, F 99, S 8, H PO 65063, I/A 3 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-36
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4278, L 4278, F 99, S 8, H PO 65063, I/A 3 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-36
- MODIFICADO el artículo 6º de los estatutos sociales correspondientes al DOMICILIO SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4278, L 4278, F 99, S 8, H PO 65063, I/A 2 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-36
- POLIG INDUSTRIAL A GRANXA, RUA D, ESQUINA PARALELA (PORRIÑO (O))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4278, L 4278, F 95, S 8, H PO 65063, I/A 1 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-36
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41948 , F 111, S 8, H B 396679, I/A 4 (20/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41948 , F 110, S 8, H B 396679, I/A 3 (20/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-08
- AV DE LES DRASSANES Num.6 P.3 PTA.5 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41948 , F 110, S 8, H B 396679, I/A 2 (08/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-114-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SOCIO UNICO: VISUAL MICROSYSTEMS S.A
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41948 , F 110, S 8, H B 396679, I/A 2 (08/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-114-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41948 , F 110, S 8, H B 396679, I/A 2 (08/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-114-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41948 , F 110, S 8, H B 396679, I/A 2 (08/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-114-08