DOLIVA GERHARDT RICARDO
Informe ejecutivo de DOLIVA GERHARDT RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DOLIVA GERHARDT RICARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ODI BAKAR SA | Consejero | 14/10/2011 | 29/05/2017 |
GRUPO ODI XXI SL | Consejero | 15/06/2009 | 05/11/2012 |
ODI BAKAR SA | Consejero | 17/06/2009 |
VINCULACIONES DE DOLIVA GERHARDT RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOLIVA GERHARDT RICARDO
Empresa: ODI BAKAR SA
Consejero
- Doliva Gerhardt Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5634 , F 100, S 8, H BI 1278,A , I/ 58 (29/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-48
Empresa: ODI BAKAR SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 409 , F 217, S 8, H BI 1278,A , I/ 43 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-48
Empresa: ODI BAKAR SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 409 , F 80, S 8, H BI 1278,A , I/ 38 (17/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-120-48
Empresa: GRUPO ODI XXI SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4053 , F 71, S 8, H BI 31268, I/A 10 (15/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-117-48
Empresa: GRUPO ODI XXI SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4053 , F 71, S 8, H BI 31268, I/A 10 (15/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-117-48
Información de DOLIVA GERHARDT RICARDO
Mostramos los datos de DOLIVA GERHARDT RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOLIVA GERHARDT RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos