GRUPO ODI XXI SL - EXTINGUIDA
Municipio Iurreta
Provincia Bizkaia
Razón Social GRUPO ODI XXI SL
CIF B95156477
Actividad Fabricación de placas, hojas, tubos y perfiles de plástico
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Doliva Gerhardt Bernardo Pablo
Auditor AUREN AUDITORES BIO SL
VINCULACIONES DE GRUPO ODI XXI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO ODI XXI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguirre Unamunzaga Santiago | Apoderado | 14/10/2011 | 05/11/2012 |
Aguirre Unamunzaga Santiago | Apoderado | 10/06/2011 | 05/11/2012 |
AUREN AUDITORES BIO SL | Auditor | 07/12/2010 | 05/11/2012 |
AUREN AUDITORES BIO SL | Auditor de Cuentas Concursal | 07/12/2010 | 05/11/2012 |
Doliva Gerhardt Bernardo Pablo | Consejero | 15/06/2009 | 05/11/2012 |
Doliva Gerhardt Bernardo Pablo | Presidente | 15/06/2009 | 05/11/2012 |
Doliva Gerhardt Ricardo | Consejero | 15/06/2009 | 05/11/2012 |
Doliwa Odiaga Wilhelm | Consejero | 07/05/2010 | 05/11/2012 |
Estancona Guisasola Iñigo | Consejero | 15/06/2009 | 05/11/2012 |
Guerra San Jose Alberto | Secretario | 15/06/2009 | 05/11/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GRUPO ODI XXI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4053 , F 95, S 8, H BI 31268, I/A 18 (05/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-220-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4053 , F 95, S 8, H BI 31268, I/A 18 (05/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-220-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4053 , F 85, S 8, H BI 31268, I/A 17 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4053 , F 84, S 8, H BI 31268, I/A 16 (10/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-120-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4053 , F 84, S 8, H BI 31268, I/A 15 (03/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-90-48
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-48-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-250-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-250-48
Auditor de Cuentas Consolidado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4053 , F 83, S 8, H BI 31268, I/A 14 (07/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-250-48
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4053 , F 83, S 8, H BI 31268, I/A 13 (07/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-250-48