DOLIWA ODIAGA GUILLERMO
Informe ejecutivo de DOLIWA ODIAGA GUILLERMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE DOLIWA ODIAGA GUILLERMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOLIWA ODIAGA GUILLERMO
Empresa: ODI BAKAR SA
Consejero
- Doliwa Odiaga Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 409 , F 225, S 8, H BI 1278,A , I/ 53 (16/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-163-48
Empresa: ODI BAKAR SA
Apoderado
- Doliwa Odiaga Guillermo
- Estancona Guisasola Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 409 , F 223, S 8, H BI 1278,A , I/ 49 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-48
Empresa: ODI BAKAR SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 409 , F 217, S 8, H BI 1278,A , I/ 43 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-48
Información de DOLIWA ODIAGA GUILLERMO
Mostramos los datos de DOLIWA ODIAGA GUILLERMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOLIWA ODIAGA GUILLERMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos