DIAZ SOTO FRANCISCO
Informe ejecutivo de DIAZ SOTO FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DIAZ SOTO FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KIT EXTREMADURA SL | Administrador Unico | 26/01/2015 |
VINCULACIONES DE DIAZ SOTO FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ SOTO FRANCISCO
Empresa: BRICOEX SA
Administrador Unico
- Diaz Soto Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 577 , F 178, S 8, H BA 2225, I/A 9 (22/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-102-06
Empresa: COMERCIALIZADORA ESTANCIA SL
Liquidador
- Diaz Soto Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 532 , F 40, S 8, H BA 23613, I/A 3 (23/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-06
Empresa: KIT EXTREMADURA SL
Administrador Unico
- Diaz Soto Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 457 , F 128, S 8, H BA 660,BA , I/ 18 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-21-06
Empresa: KIT EXTREMADURA SL
Consejero Delegado
- Diaz Soto Francisco
Consejero
- Diaz Soto Francisco
- Diaz Soto Rafael
- Diaz Soto Victoriano
Presidente
Secretario
- Diaz Soto Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 457 , F 128, S 8, H BA 660,BA , I/ 18 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-21-06
Empresa: BRICOEX SA
Administrador Unico
- Diaz Soto Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 157 , F 35, S 8, H BA 2225, I/A 8 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-06
Empresa: BRICOEX SA
Administrador Solidario
- Diaz Soto Francisco
- Diaz Soto Victoriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 157 , F 35, S 8, H BA 2225, I/A 8 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-06
Empresa: BRICOEX SA
Administrador Solidario
- Diaz Soto Francisco
- Diaz Soto Victoriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 157 , F 35, S 8, H BA 2225, I/A 7 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-161-06
Empresa: KIT EXTREMADURA SL
Consejero Delegado
- Diaz Soto Francisco
Consejero
- Diaz Soto Francisco
- Diaz Soto Rafael
- Diaz Soto Victoriano
Presidente
Secretario
- Diaz Soto Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 457 , F 123, S 8, H BA 660,BA , I/ 11 (03/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-175-06
Empresa: KIT EXTREMADURA SL
Consejero Delegado
- Diaz Soto Francisco
Consejero
- Diaz Soto Francisco
- Diaz Soto Victoriano
- Medina Mendoza Gerardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 457 , F 123, S 8, H BA 660,BA , I/ 11 (03/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-175-06
Empresa: KIT EXTREMADURA SL
Consejero Delegado
- Diaz Soto Francisco
Consejero
- Diaz Soto Francisco
- Diaz Soto Victoriano
- Medina Mendoza Gerardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 457 , F 121, S 8, H BA 660,BA , I/ 9 (29/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-6-06
Información de DIAZ SOTO FRANCISCO
Mostramos los datos de DIAZ SOTO FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ SOTO FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos