DIAZ SOTO VICTORIANO
Informe ejecutivo de DIAZ SOTO VICTORIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DIAZ SOTO VICTORIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KIT EXTREMADURA SL | Presidente | 03/09/2009 | 26/01/2015 |
KIT EXTREMADURA SL | Consejero | 03/09/2009 | 26/01/2015 |
BRICOEX SA | Administrador Solidario | 13/08/2012 | 23/01/2014 |
DIPEFASA SL | Administrador Unico | 23/11/2010 | |
DIPEFASA SL | Liquidador | 23/11/2010 | 23/11/2010 |
KIT EXTREMADURA SL | Presidente | 29/12/2008 | 03/09/2009 |
KIT EXTREMADURA SL | Consejero | 29/12/2008 | 03/09/2009 |
VINCULACIONES DE DIAZ SOTO VICTORIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ SOTO VICTORIANO
Empresa: KIT EXTREMADURA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Diaz Soto Francisco
- Diaz Soto Rafael
- Diaz Soto Victoriano
Presidente
- Diaz Soto Victoriano
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 457 , F 128, S 8, H BA 660,BA , I/ 18 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-21-06
Empresa: BRICOEX SA
Administrador Solidario
- Diaz Soto Francisco
- Diaz Soto Victoriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 157 , F 35, S 8, H BA 2225, I/A 8 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-06
Empresa: BRICOEX SA
Administrador Solidario
- Diaz Soto Francisco
- Diaz Soto Victoriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 157 , F 35, S 8, H BA 2225, I/A 7 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-161-06
Empresa: DIPEFASA SL
Liquidador
- Diaz Soto Victoriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 356 , F 133, S 8, H BA 16917, I/A 3 (23/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-231-06
Empresa: DIPEFASA SL
Administrador Unico
- Diaz Soto Victoriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 356 , F 133, S 8, H BA 16917, I/A 3 (23/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-231-06
Empresa: KIT EXTREMADURA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Diaz Soto Francisco
- Diaz Soto Rafael
- Diaz Soto Victoriano
Presidente
- Diaz Soto Victoriano
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 457 , F 123, S 8, H BA 660,BA , I/ 11 (03/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-175-06
Empresa: KIT EXTREMADURA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Diaz Soto Francisco
- Diaz Soto Victoriano
- Medina Mendoza Gerardo
Presidente
- Diaz Soto Victoriano
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 457 , F 123, S 8, H BA 660,BA , I/ 11 (03/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-175-06
Empresa: KIT EXTREMADURA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Diaz Soto Francisco
- Diaz Soto Victoriano
- Medina Mendoza Gerardo
Presidente
- Diaz Soto Victoriano
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 457 , F 121, S 8, H BA 660,BA , I/ 9 (29/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-6-06
Información de DIAZ SOTO VICTORIANO
Mostramos los datos de DIAZ SOTO VICTORIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ SOTO VICTORIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos