COMERCIALIZADORA ESTANCIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Jose Fernandez Lopez, 4
Código Postal 06800
Municipio Mérida
Provincia Badajoz
Mapa Ver Mapa
Razón Social COMERCIALIZADORA ESTANCIA SL
CIF B06612857
Capital Social 107000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de muebles, alfombras y aparatos de iluminación
Fecha de Constitución 30/11/2011
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE COMERCIALIZADORA ESTANCIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMERCIALIZADORA ESTANCIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMBROZ ARTESANA DEL MUEBLE SCOOP | Apoderado Mancomunado | 10/01/2012 | 23/07/2015 |
AMBROZ ARTESANA DEL MUEBLE SCOOP | Consejero | 10/01/2012 | 23/07/2015 |
Diaz Soto Francisco | Liquidador | 23/07/2015 | 23/07/2015 |
EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A PYMES SL | Apoderado Mancomunado | 10/01/2012 | 23/07/2015 |
EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A PYMES SL | Consejero | 10/01/2012 | 23/07/2015 |
Gonzalez Mateos Maria De Los Angeles | Secretario No Consejero | 10/01/2012 | 23/07/2015 |
KIT EXTREMADURA SL | Apoderado Mancomunado | 10/01/2012 | 23/07/2015 |
KIT EXTREMADURA SL | Presidente | 10/01/2012 | 23/07/2015 |
KIT EXTREMADURA SL | Consejero | 10/01/2012 | 23/07/2015 |
MADERAS PACENSES SL | Apoderado Mancomunado | 10/01/2012 | 23/07/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COMERCIALIZADORA ESTANCIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 532 , F 40, S 8, H BA 23613, I/A 3 (23/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-06
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 532 , F 40, S 8, H BA 23613, I/A 3 (23/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-06
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 532 , F 40, S 8, H BA 23613, I/A 3 (23/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-06
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 532 , F 40, S 8, H BA 23613, I/A 3 (23/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-06
Apoderado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 532 , F 36, S 8, H BA 23613, I/A 1 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-06
Dirección:AVDA JOSE FERNANDEZ LOPEZ 4 (MERIDA)
Comienzo de operaciones:30/11/11
Capital:107.000,00 Euros
Objeto social:El establecimiento y mejora de canales de comercialización tanto nacional como internacional de muebles de todas las clases y maderas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 532 , F 36, S 8, H BA 23613, I/A 1 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-06