DELAHOUSSE CHRISTOPHE LEON PIERRE
Informe ejecutivo de DELAHOUSSE CHRISTOPHE LEON PIERRE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DELAHOUSSE CHRISTOPHE LEON PIERRE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
THOMSON VIDEO NETWORKS ESPAÑA SL | Administrador Unico | 25/11/2010 | 21/02/2017 |
GRASS VALLEY SPAIN SA | Apoderado | 23/02/2009 | 26/05/2011 |
GRASS VALLEY SPAIN SA | Presidente | 23/02/2009 | 25/05/2011 |
GRASS VALLEY SPAIN SA | Consejero | 23/02/2009 | 25/05/2011 |
VINCULACIONES DE DELAHOUSSE CHRISTOPHE LEON PIERRE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DELAHOUSSE CHRISTOPHE LEON PIERRE
Empresa: THOMSON VIDEO NETWORKS ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Delahousse Christophe Leon Pierre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28282 , F 142, S 8, H M 509413, I/A 5 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-28
Empresa: GRASS VALLEY SPAIN SA
Apoderado
- Delahousse Christophe Leon Pierre
- Laplanche Georges-maria-jacques- Maurice
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20909 , F 128, S 8, H M 265740, I/A 36 (26/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-28
Empresa: GRASS VALLEY SPAIN SA
Consejero
- Delahousse Christophe Leon Pierre
- Laplanche Georges-maria-jacques- Maurice
Presidente
- Delahousse Christophe Leon Pierre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20909 , F 128, S 8, H M 265740, I/A 35 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-107-28
Empresa: THOMSON VIDEO NETWORKS ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Delahousse Christophe Leon Pierre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28282 , F 136, S 8, H M 509413, I/A 1 (25/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-233-28
Empresa: GRASS VALLEY SPAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Delahousse Christophe Leon Pierre
Consejero
- Delahousse Christophe Leon Pierre
Presidente
- Delahousse Christophe Leon Pierre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20909 , F 126, S 8, H M 265740, I/A 29 (23/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-44-28
Información de DELAHOUSSE CHRISTOPHE LEON PIERRE
Mostramos los datos de DELAHOUSSE CHRISTOPHE LEON PIERRE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DELAHOUSSE CHRISTOPHE LEON PIERRE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos