LAPLANCHE GEORGES-MARIA-JACQUES- MAURICE
Informe ejecutivo de LAPLANCHE GEORGES-MARIA-JACQUES- MAURICE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LAPLANCHE GEORGES-MARIA-JACQUES- MAURICE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRASS VALLEY SPAIN SA | Apoderado | 15/09/2009 | 26/05/2011 |
GRASS VALLEY SPAIN SA | Consejero | 14/09/2009 | 25/05/2011 |
VINCULACIONES DE LAPLANCHE GEORGES-MARIA-JACQUES- MAURICE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAPLANCHE GEORGES-MARIA-JACQUES- MAURICE
Empresa: GRASS VALLEY SPAIN SA
Apoderado
- Delahousse Christophe Leon Pierre
- Laplanche Georges-maria-jacques- Maurice
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20909 , F 128, S 8, H M 265740, I/A 36 (26/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-28
Empresa: GRASS VALLEY SPAIN SA
Consejero
- Delahousse Christophe Leon Pierre
- Laplanche Georges-maria-jacques- Maurice
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20909 , F 128, S 8, H M 265740, I/A 35 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-107-28
Empresa: GRASS VALLEY SPAIN SA
Apoderado
- Chaparro Diaz Carlos
- Laplanche Georges-maria-jacques- Maurice
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20909 , F 127, S 8, H M 265740, I/A 31 (15/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-184-28
Empresa: GRASS VALLEY SPAIN SA
Consejero
- Laplanche Georges-maria-jacques- Maurice
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20909 , F 127, S 8, H M 265740, I/A 30 (14/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-182-28
Información de LAPLANCHE GEORGES-MARIA-JACQUES- MAURICE
Mostramos los datos de LAPLANCHE GEORGES-MARIA-JACQUES- MAURICE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAPLANCHE GEORGES-MARIA-JACQUES- MAURICE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos