THOMSON VIDEO NETWORKS ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Orense, 85
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social THOMSON VIDEO NETWORKS ESPAÑA SL
CIF B86069515
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes
Fecha de Constitución 11/11/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario THOMSON VIDEO NETWORKS SAS
VINCULACIONES DE THOMSON VIDEO NETWORKS ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE THOMSON VIDEO NETWORKS ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chapalay Guy | Liquidador | 26/07/2017 | 26/07/2017 |
Chapalay Guy | Administrador Unico | 21/02/2017 | 26/07/2017 |
Polanco Fernandez Fernando | Apoderado | 03/12/2012 | 26/07/2017 |
Polanco Fernandez Fernando | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/01/2011 | 26/07/2017 |
THOMSON VIDEO NETWORKS SAS | Socio Unico | 25/11/2010 | 26/07/2017 |
Delahousse Christophe Leon Pierre | Administrador Unico | 25/11/2010 | 21/02/2017 |
ACTOS BORME DE THOMSON VIDEO NETWORKS ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28282 , F 142, S 8, H M 509413, I/A 6 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-146-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28282 , F 142, S 8, H M 509413, I/A 6 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-146-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28282 , F 142, S 8, H M 509413, I/A 6 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-146-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28282 , F 142, S 8, H M 509413, I/A 6 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-146-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28282 , F 142, S 8, H M 509413, I/A 6 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-146-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28282 , F 142, S 8, H M 509413, I/A 5 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28282 , F 142, S 8, H M 509413, I/A 5 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-28
- MODIFICADO EL PODER CONFERIDO A D. FERNANDO POLANCO FERNANDEZ EN LA INSCRIPCION SEGUNDA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28282 , F 141, S 8, H M 509413, I/A 4 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28282 , F 141, S 8, H M 509413, I/A 4 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-28
- C/ ORENSE 85 - EDIFICIO LEXINGTON (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28282 , F 140, S 8, H M 509413, I/A 3 (04/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-11-28