DEL VAL GARCIA PEREZ BEGOÑA
Informe ejecutivo de DEL VAL GARCIA PEREZ BEGOÑA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DEL VAL GARCIA PEREZ BEGOÑA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELECTROLUX HOME PRODUCTS ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 13/10/2011 | 20/07/2012 |
ELECTROLUX HOME PRODUCTS ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 11/03/2011 | 13/10/2011 |
ELECTROLUX HOME PRODUCTS ESPAÑA SA | Apoderado | 12/08/2010 | 11/03/2011 |
ELECTROLUX HOME PRODUCTS ESPAÑA SA | Apoderado | 16/11/2009 | 12/08/2010 |
VINCULACIONES DE DEL VAL GARCIA PEREZ BEGOÑA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL VAL GARCIA PEREZ BEGOÑA
Empresa: ELECTROLUX HOME PRODUCTS ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Alonso Lozoya Miguel Angel
- Bonet Marco Jose Vicente
- Bonet Marco Jose Vicente
- Braam Cornelis
- Braam Cornelis
- Braam Cornelis
- Braam Cornelis
- Gomez Tarrio Teresa
- Lopez Rodriguez Amador
- Lopez Rodriguez Amador
- Lopez Rodriguez Amador
- Lopez Rodriguez Amador
- Lopez Rodriguez Amador
- Lopez Rodriguez Amador
- Lopez Rodriguez Amador
- Nieto Feliner Raimundo
- Nieto Feliner Raimundo
- Nieto Feliner Raimundo
- Nieto Feliner Raimundo
- Nieto Feliner Raimundo
- Nieto Feliner Raimundo
- Nieto Feliner Raimundo
- Nieto Feliner Raimundo
- Nieto Feliner Raimundo
- Pinto Ruiz Maria De La Cabeza
- Pinto Ruiz Maria De La Cabeza
- Pinto Ruiz Maria De La Cabeza
- Pinto Ruiz Maria De La Cabeza
- Pinto Ruiz Maria De La Cabeza
- Pinto Ruiz Maria De La Cabeza
- Roldan Maillo Angel
- Roldan Maillo Angel
- Roldan Maillo Angel
- Roldan Maillo Angel
- Roldan Maillo Angel
- Roldan Maillo Angel
- Roldan Maillo Angel
- Ruiz De La Prada Mac Crohon Francisco Javier
- Sanchez Sanchez Juan Angel
Apoderado Solidario
- Bonet Marco Jose Vicente
- Del Val Garcia Perez Begoña
- Gomez Tarrio Teresa
- Hernandez Yanes Miguel Angel
- Martinez De Lecea Noain Ana
- Sanchez Sanchez Juan Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16595 , F 222, S 8, H M 29005, I/A 184 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-28
Empresa: ELECTROLUX HOME PRODUCTS ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Alonso Lozoya Miguel Angel
- Bonet Marco Jose Vicente
- Bonet Marco Jose Vicente
- Braam Cornelis
- Braam Cornelis
- Braam Cornelis
- Braam Cornelis
- Gomez Tarrio Teresa
- Lopez Rodriguez Amador
- Lopez Rodriguez Amador
- Lopez Rodriguez Amador
- Lopez Rodriguez Amador
- Lopez Rodriguez Amador
- Lopez Rodriguez Amador
- Lopez Rodriguez Amador
- Nieto Feliner Raimundo
- Nieto Feliner Raimundo
- Nieto Feliner Raimundo
- Nieto Feliner Raimundo
- Nieto Feliner Raimundo
- Nieto Feliner Raimundo
- Nieto Feliner Raimundo
- Nieto Feliner Raimundo
- Nieto Feliner Raimundo
- Pinto Ruiz Maria De La Cabeza
- Pinto Ruiz Maria De La Cabeza
- Pinto Ruiz Maria De La Cabeza
- Pinto Ruiz Maria De La Cabeza
- Pinto Ruiz Maria De La Cabeza
- Pinto Ruiz Maria De La Cabeza
- Roldan Maillo Angel
- Roldan Maillo Angel
- Roldan Maillo Angel
- Roldan Maillo Angel
- Roldan Maillo Angel
- Roldan Maillo Angel
- Roldan Maillo Angel
- Ruiz De La Prada Mac Crohon Francisco Javier
- Sanchez Sanchez Juan Angel
Apoderado Solidario
- Bonet Marco Jose Vicente
- Del Val Garcia Perez Begoña
- Gomez Tarrio Teresa
- Hernandez Yanes Miguel Angel
- Martinez De Lecea Noain Ana
- Sanchez Sanchez Juan Angel
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16595 , F 216, S 8, H M 29005, I/A 180 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-28
Empresa: ELECTROLUX HOME PRODUCTS ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Del Val Garcia Perez Begoña
- Gomez Tarrio Teresa
- Hernandez Yanes Miguel Angel
- Martinez De Lecea Noain Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16595 , F 216, S 8, H M 29005, I/A 180 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-28
Empresa: ELECTROLUX HOME PRODUCTS ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Del Val Garcia Perez Begoña
- Gomez Tarrio Teresa
- Hernandez Yanes Miguel Angel
- Martinez De Lecea Noain Ana
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16595 , F 210, S 8, H M 29005, I/A 178 (11/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-28
Empresa: ELECTROLUX HOME PRODUCTS ESPAÑA SA
Apoderado
- Balboa De Los Cobos Nuria
- Bonet Marco Jose Vicente
- Del Val Garcia Perez Begoña
- Gonzalez Montes Isabel
- Graessner Maurice
- Hernandez Yanes Miguel Angel
- Lopez Rodriguez Amador
- Marques Palmeiro Marcelo
- Martinez De Lecea Noain Ana
- Muñoz Agustin Natalia
- Nieto Feliner Raimundo
- Pinto Ruiz Maria De La Cabeza
- Roldan Maillo Angel
- Ruiz De La Prada Mac Crohon Francisco Javier
- Sanchez Sanchez Juan Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16595 , F 210, S 8, H M 29005, I/A 178 (11/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-28
Empresa: ELECTROLUX HOME PRODUCTS ESPAÑA SA
Apoderado
- Balboa De Los Cobos Nuria
- Bonet Marco Jose Vicente
- Del Val Garcia Perez Begoña
- Gonzalez Montes Isabel
- Graessner Maurice
- Hernandez Yanes Miguel Angel
- Lopez Rodriguez Amador
- Marques Palmeiro Marcelo
- Martinez De Lecea Noain Ana
- Muñoz Agustin Natalia
- Nieto Feliner Raimundo
- Pinto Ruiz Maria De La Cabeza
- Roldan Maillo Angel
- Ruiz De La Prada Mac Crohon Francisco Javier
- Sanchez Sanchez Juan Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16595 , F 206, S 8, H M 29005, I/A 172 (12/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-162-28
Empresa: ELECTROLUX HOME PRODUCTS ESPAÑA SA
Apoderado
- Alvarez Gonzalez Eugenio
- Balboa De Los Cobos Nuria
- Bonet Marco Jose Vicente
- Del Val Garcia Perez Begoña
- Gonzalez Montes Isabel
- Graessner Maurice
- Hernandez Yanes Miguel Angel
- Marques Palmeiro Marcelo
- Martinez De Lecea Noain Ana
- Muñoz Agustin Natalia
- Nieto Feliner Raimundo
- Pinto Ruiz Maria De La Cabeza
- Roldan Maillo Angel
- Ruiz De La Prada Mac Crohon Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16595 , F 206, S 8, H M 29005, I/A 172 (12/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-162-28
Empresa: ELECTROLUX HOME PRODUCTS ESPAÑA SA
Apoderado
- Alvarez Gonzalez Eugenio
- Balboa De Los Cobos Nuria
- Bonet Marco Jose Vicente
- Del Val Garcia Perez Begoña
- Gonzalez Montes Isabel
- Graessner Maurice
- Hernandez Yanes Miguel Angel
- Marques Palmeiro Marcelo
- Martinez De Lecea Noain Ana
- Muñoz Agustin Natalia
- Nieto Feliner Raimundo
- Pinto Ruiz Maria De La Cabeza
- Roldan Maillo Angel
- Ruiz De La Prada Mac Crohon Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16595 , F 203, S 8, H M 29005, I/A 168 (16/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-226-28
Empresa: ELECTROLUX HOME PRODUCTS ESPAÑA SA
Apoderado
- Alvarez Gonzalez Eugenio
- Balboa De Los Cobos Nuria
- Bonet Marco Jose Vicente
- Carramiñana Perez Ricardo Luis
- Del Val Garcia Perez Begoña
- Gonzalez Montes Isabel
- Graessner Maurice
- Hernandez Yanes Miguel Angel
- Lara Izco Andres
- Martinez De Lecea Noain Ana
- Muñoz Agustin Natalia
- Nieto Feliner Raimundo
- Pinto Ruiz Maria De La Cabeza
- Rodriguez Rodriguez Arsenio
- Roldan Maillo Angel
- Ruiz De La Prada Mac Crohon Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16595 , F 203, S 8, H M 29005, I/A 168 (16/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-226-28
Información de DEL VAL GARCIA PEREZ BEGOÑA
Mostramos los datos de DEL VAL GARCIA PEREZ BEGOÑA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL VAL GARCIA PEREZ BEGOÑA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos