MARQUES PALMEIRO MARCELO
Informe ejecutivo de MARQUES PALMEIRO MARCELO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARQUES PALMEIRO MARCELO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELECTROLUX HOME PRODUCTS ESPAÑA SA | Presidente | 22/05/2009 | 11/03/2011 |
ELECTROLUX HOME PRODUCTS ESPAÑA SA | Consejero | 22/05/2009 | 11/03/2011 |
ELECTROLUX HOME PRODUCTS ESPAÑA SA | Apoderado | 12/08/2010 | 11/03/2011 |
ELECTROLUX HOME PRODUCTS ESPAÑA SA | Apoderado | 16/11/2009 | 12/08/2010 |
VINCULACIONES DE MARQUES PALMEIRO MARCELO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARQUES PALMEIRO MARCELO
Empresa: ELECTROLUX HOME PRODUCTS ESPAÑA SA
Apoderado
- Balboa De Los Cobos Nuria
- Bonet Marco Jose Vicente
- Del Val Garcia Perez Begoña
- Gonzalez Montes Isabel
- Graessner Maurice
- Hernandez Yanes Miguel Angel
- Lopez Rodriguez Amador
- Marques Palmeiro Marcelo
- Martinez De Lecea Noain Ana
- Muñoz Agustin Natalia
- Nieto Feliner Raimundo
- Pinto Ruiz Maria De La Cabeza
- Roldan Maillo Angel
- Ruiz De La Prada Mac Crohon Francisco Javier
- Sanchez Sanchez Juan Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16595 , F 210, S 8, H M 29005, I/A 178 (11/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-28
Empresa: ELECTROLUX HOME PRODUCTS ESPAÑA SA
Consejero
- Marques Palmeiro Marcelo
Presidente
- Marques Palmeiro Marcelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16595 , F 210, S 8, H M 29005, I/A 178 (11/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-28
Empresa: ELECTROLUX HOME PRODUCTS ESPAÑA SA
Consejero
- Carnbring Rune- Lennart
- De Noinville Guillaume Durey
- Marques Palmeiro Marcelo
Presidente
- Marques Palmeiro Marcelo
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16595 , F 206, S 8, H M 29005, I/A 171 (12/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-163-28
Empresa: ELECTROLUX HOME PRODUCTS ESPAÑA SA
Apoderado
- Balboa De Los Cobos Nuria
- Bonet Marco Jose Vicente
- Del Val Garcia Perez Begoña
- Gonzalez Montes Isabel
- Graessner Maurice
- Hernandez Yanes Miguel Angel
- Lopez Rodriguez Amador
- Marques Palmeiro Marcelo
- Martinez De Lecea Noain Ana
- Muñoz Agustin Natalia
- Nieto Feliner Raimundo
- Pinto Ruiz Maria De La Cabeza
- Roldan Maillo Angel
- Ruiz De La Prada Mac Crohon Francisco Javier
- Sanchez Sanchez Juan Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16595 , F 206, S 8, H M 29005, I/A 172 (12/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-162-28
Empresa: ELECTROLUX HOME PRODUCTS ESPAÑA SA
Apoderado
- Alvarez Gonzalez Eugenio
- Balboa De Los Cobos Nuria
- Bonet Marco Jose Vicente
- Del Val Garcia Perez Begoña
- Gonzalez Montes Isabel
- Graessner Maurice
- Hernandez Yanes Miguel Angel
- Marques Palmeiro Marcelo
- Martinez De Lecea Noain Ana
- Muñoz Agustin Natalia
- Nieto Feliner Raimundo
- Pinto Ruiz Maria De La Cabeza
- Roldan Maillo Angel
- Ruiz De La Prada Mac Crohon Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16595 , F 206, S 8, H M 29005, I/A 172 (12/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-162-28
Empresa: ELECTROLUX HOME PRODUCTS ESPAÑA SA
Apoderado
- Alvarez Gonzalez Eugenio
- Balboa De Los Cobos Nuria
- Bonet Marco Jose Vicente
- Del Val Garcia Perez Begoña
- Gonzalez Montes Isabel
- Graessner Maurice
- Hernandez Yanes Miguel Angel
- Marques Palmeiro Marcelo
- Martinez De Lecea Noain Ana
- Muñoz Agustin Natalia
- Nieto Feliner Raimundo
- Pinto Ruiz Maria De La Cabeza
- Roldan Maillo Angel
- Ruiz De La Prada Mac Crohon Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16595 , F 203, S 8, H M 29005, I/A 168 (16/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-226-28
Empresa: ELECTROLUX HOME PRODUCTS ESPAÑA SA
Consejero
- Marques Palmeiro Marcelo
Presidente
- Marques Palmeiro Marcelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16595 , F 201, S 8, H M 29005, I/A 163 (22/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-103-28
Información de MARQUES PALMEIRO MARCELO
Mostramos los datos de MARQUES PALMEIRO MARCELO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARQUES PALMEIRO MARCELO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos