ALONSO LOZOYA MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de ALONSO LOZOYA MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALONSO LOZOYA MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELECTROLUX HOME PRODUCTS ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 20/05/2013 | 08/11/2013 |
ELECTROLUX HOME PRODUCTS ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 20/07/2012 | 20/05/2013 |
ELECTROLUX HOME PRODUCTS ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 13/10/2011 | 20/07/2012 |
ELECTROLUX HOME PRODUCTS ESPAÑA SA | Apoderado | 11/05/2011 | 13/10/2011 |
VINCULACIONES DE ALONSO LOZOYA MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO LOZOYA MIGUEL ANGEL
Empresa: ELECTROLUX HOME PRODUCTS ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30443 , F 168, S 8, H M 29005, I/A 192 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-28
Empresa: ELECTROLUX HOME PRODUCTS ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30443 , F 165, S 8, H M 29005, I/A 189 (20/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-100-28
Empresa: ELECTROLUX HOME PRODUCTS ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Alonso Lozoya Miguel Angel
- Bonet Marco Jose Vicente
- Bonet Marco Jose Vicente
- Braam Cornelis
- Braam Cornelis
- Braam Cornelis
- Gomez Tarrio Teresa
- Lopez Rodriguez Amador
- Lopez Rodriguez Amador
- Lopez Rodriguez Amador
- Lopez Rodriguez Amador
- Lopez Rodriguez Amador
- Lopez Rodriguez Amador
- Pinto Ruiz Maria De La Cabeza
- Pinto Ruiz Maria De La Cabeza
- Pinto Ruiz Maria De La Cabeza
- Pinto Ruiz Maria De La Cabeza
- Pinto Ruiz Maria De La Cabeza
- Roldan Maillo Angel
- Roldan Maillo Angel
- Roldan Maillo Angel
- Roldan Maillo Angel
- Roldan Maillo Angel
- Roldan Maillo Angel
- Ruiz De La Prada Mac Crohon Francisco Javier
- Sanchez Sanchez Juan Angel
- Sariego Martinez Ramon
- Sariego Martinez Ramon
- Sariego Martinez Ramon
- Sariego Martinez Ramon
- Sariego Martinez Ramon
- Sariego Martinez Ramon
- Sariego Martinez Ramon
- Sariego Martinez Ramon
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30443 , F 165, S 8, H M 29005, I/A 189 (20/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-100-28
Empresa: ELECTROLUX HOME PRODUCTS ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Alonso Lozoya Miguel Angel
- Bonet Marco Jose Vicente
- Bonet Marco Jose Vicente
- Braam Cornelis
- Braam Cornelis
- Braam Cornelis
- Gomez Tarrio Teresa
- Lopez Rodriguez Amador
- Lopez Rodriguez Amador
- Lopez Rodriguez Amador
- Lopez Rodriguez Amador
- Lopez Rodriguez Amador
- Lopez Rodriguez Amador
- Pinto Ruiz Maria De La Cabeza
- Pinto Ruiz Maria De La Cabeza
- Pinto Ruiz Maria De La Cabeza
- Pinto Ruiz Maria De La Cabeza
- Pinto Ruiz Maria De La Cabeza
- Roldan Maillo Angel
- Roldan Maillo Angel
- Roldan Maillo Angel
- Roldan Maillo Angel
- Roldan Maillo Angel
- Roldan Maillo Angel
- Ruiz De La Prada Mac Crohon Francisco Javier
- Sanchez Sanchez Juan Angel
- Sariego Martinez Ramon
- Sariego Martinez Ramon
- Sariego Martinez Ramon
- Sariego Martinez Ramon
- Sariego Martinez Ramon
- Sariego Martinez Ramon
- Sariego Martinez Ramon
- Sariego Martinez Ramon
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16595 , F 222, S 8, H M 29005, I/A 184 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-28
Empresa: ELECTROLUX HOME PRODUCTS ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Alonso Lozoya Miguel Angel
- Bonet Marco Jose Vicente
- Bonet Marco Jose Vicente
- Braam Cornelis
- Braam Cornelis
- Braam Cornelis
- Braam Cornelis
- Gomez Tarrio Teresa
- Lopez Rodriguez Amador
- Lopez Rodriguez Amador
- Lopez Rodriguez Amador
- Lopez Rodriguez Amador
- Lopez Rodriguez Amador
- Lopez Rodriguez Amador
- Lopez Rodriguez Amador
- Nieto Feliner Raimundo
- Nieto Feliner Raimundo
- Nieto Feliner Raimundo
- Nieto Feliner Raimundo
- Nieto Feliner Raimundo
- Nieto Feliner Raimundo
- Nieto Feliner Raimundo
- Nieto Feliner Raimundo
- Nieto Feliner Raimundo
- Pinto Ruiz Maria De La Cabeza
- Pinto Ruiz Maria De La Cabeza
- Pinto Ruiz Maria De La Cabeza
- Pinto Ruiz Maria De La Cabeza
- Pinto Ruiz Maria De La Cabeza
- Pinto Ruiz Maria De La Cabeza
- Roldan Maillo Angel
- Roldan Maillo Angel
- Roldan Maillo Angel
- Roldan Maillo Angel
- Roldan Maillo Angel
- Roldan Maillo Angel
- Roldan Maillo Angel
- Ruiz De La Prada Mac Crohon Francisco Javier
- Sanchez Sanchez Juan Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16595 , F 222, S 8, H M 29005, I/A 184 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-28
Empresa: ELECTROLUX HOME PRODUCTS ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Alonso Lozoya Miguel Angel
- Bonet Marco Jose Vicente
- Bonet Marco Jose Vicente
- Braam Cornelis
- Braam Cornelis
- Braam Cornelis
- Braam Cornelis
- Gomez Tarrio Teresa
- Lopez Rodriguez Amador
- Lopez Rodriguez Amador
- Lopez Rodriguez Amador
- Lopez Rodriguez Amador
- Lopez Rodriguez Amador
- Lopez Rodriguez Amador
- Lopez Rodriguez Amador
- Nieto Feliner Raimundo
- Nieto Feliner Raimundo
- Nieto Feliner Raimundo
- Nieto Feliner Raimundo
- Nieto Feliner Raimundo
- Nieto Feliner Raimundo
- Nieto Feliner Raimundo
- Nieto Feliner Raimundo
- Nieto Feliner Raimundo
- Pinto Ruiz Maria De La Cabeza
- Pinto Ruiz Maria De La Cabeza
- Pinto Ruiz Maria De La Cabeza
- Pinto Ruiz Maria De La Cabeza
- Pinto Ruiz Maria De La Cabeza
- Pinto Ruiz Maria De La Cabeza
- Roldan Maillo Angel
- Roldan Maillo Angel
- Roldan Maillo Angel
- Roldan Maillo Angel
- Roldan Maillo Angel
- Roldan Maillo Angel
- Roldan Maillo Angel
- Ruiz De La Prada Mac Crohon Francisco Javier
- Sanchez Sanchez Juan Angel
Apoderado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16595 , F 216, S 8, H M 29005, I/A 180 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-28
Empresa: ELECTROLUX HOME PRODUCTS ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alonso Lozoya Miguel Angel
- Lopez Rodriguez Amador
- Nieto Feliner Raimundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16595 , F 216, S 8, H M 29005, I/A 180 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-28
Empresa: ELECTROLUX HOME PRODUCTS ESPAÑA SA
Apoderado
- Alonso Lozoya Miguel Angel
- Lopez Rodriguez Amador
- Nieto Feliner Raimundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16595 , F 215, S 8, H M 29005, I/A 179 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-28
Información de ALONSO LOZOYA MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de ALONSO LOZOYA MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO LOZOYA MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos