DEL VADO LOPEZ FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de DEL VADO LOPEZ FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DEL VADO LOPEZ FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HERDELVA TERRITORIAL SA | Presidente | 22/10/2018 | |
HERDELVA TERRITORIAL SA | Consejero Delegado Mancomunado | 22/10/2018 | |
HERDELVA TERRITORIAL SA | Consejero | 22/10/2018 | |
GRAVACO SA | Apoderado Solidario | 15/01/2018 |
VINCULACIONES DE DEL VADO LOPEZ FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL VADO LOPEZ FRANCISCO JAVIER
Empresa: HERDELVA TERRITORIAL SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Del Vado Lopez Andres Luis
- Del Vado Lopez Francisco Javier
- Del Vado Lopez Jose Maria
Consejero
- Del Vado Lopez Andres Luis
- Del Vado Lopez Francisco Javier
- Del Vado Lopez Jose Maria
Presidente
- Del Vado Lopez Francisco Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16656 , F 45, S 8, H M 284148, I/A 5 (16/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-202-28
Empresa: HERDELVA TERRITORIAL SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Del Vado Lopez Andres Luis
- Del Vado Lopez Francisco Javier
- Del Vado Lopez Jose Maria
Consejero
- Del Vado Lopez Andres Luis
- Del Vado Lopez Francisco Javier
- Del Vado Lopez Jose Maria
Presidente
- Del Vado Lopez Francisco Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16656 , F 44, S 8, H M 284148, I/A 4 (22/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
Empresa: HERDELVA TERRITORIAL SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Del Vado Lopez Andres Luis
- Del Vado Lopez Francisco Javier
- Del Vado Lopez Jose Maria
Consejero
- Del Vado Lopez Andres Luis
- Del Vado Lopez Francisco Javier
- Del Vado Lopez Jose Maria
Presidente
- Del Vado Lopez Francisco Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16656 , F 44, S 8, H M 284148, I/A 4 (22/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
Empresa: GRAVACO SA
Apoderado Solidario
- Del Vado Lopez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36668 , F 50, S 8, H M 12311, I/A 13 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-28
Empresa: GRAVACO SA
Consejero Delegado Solidario
- Cerrillo Perez Maria Del Carmen
- Del Vado Lopez Francisco Javier
Consejero
- Cerrillo Perez Maria Del Carmen
- Del Vado Cerrillo Francisco Javier
- Del Vado Cerrillo Jose Carlos
- Del Vado Lopez Francisco Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 559 , F 79, S 8, H M 12311, I/A 12 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-28
Empresa: GRAVACO SA
Consejero Delegado Solidario
- Cerrillo Perez Maria Del Carmen
- Del Vado Lopez Francisco Javier
Consejero
- Cerrillo Perez Maria Del Carmen
- Del Vado Cerrillo Francisco Javier
- Del Vado Cerrillo Jose Carlos
- Del Vado Lopez Francisco Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 559 , F 79, S 8, H M 12311, I/A 11 (27/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-66-28
Empresa: HERDELVA TERRITORIAL SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Del Vado Lopez Andres Luis
- Del Vado Lopez Francisco Javier
- Del Vado Lopez Jose Maria
Consejero
- Del Vado Lopez Andres Luis
- Del Vado Lopez Francisco Javier
- Del Vado Lopez Jose Maria
Presidente
- Del Vado Lopez Francisco Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16656 , F 44, S 8, H M 284148, I/A 3 (15/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-205-28
Empresa: HERDELVA TERRITORIAL SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Del Vado Lopez Andres Luis
- Del Vado Lopez Francisco Javier
- Del Vado Lopez Jose Maria
Consejero
- Del Vado Lopez Andres Luis
- Del Vado Lopez Francisco Javier
- Del Vado Lopez Jose Maria
Presidente
- Del Vado Lopez Francisco Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16656 , F 44, S 8, H M 284148, I/A 3 (15/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-205-28
Empresa: GRAVACO SA
Consejero Delegado Solidario
- Cerrillo Perez Maria Del Carmen
- Del Vado Lopez Francisco Javier
Consejero
- Cerrillo Perez Maria Del Carmen
- Del Vado Cerrillo Francisco Javier
- Del Vado Cerrillo Jose Carlos
- Del Vado Lopez Francisco Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 559 , F 79, S 8, H M 12311, I/A 10 (03/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-49-28
Información de DEL VADO LOPEZ FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de DEL VADO LOPEZ FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL VADO LOPEZ FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos