CERRILLO PEREZ MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de CERRILLO PEREZ MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CERRILLO PEREZ MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRAVACO SA | Consejero Delegado Solidario | 03/03/2009 | 11/01/2018 |
GRAVACO SA | Presidente | 03/03/2009 | 11/01/2018 |
GRAVACO SA | Consejero | 03/03/2009 | 11/01/2018 |
VINCULACIONES DE CERRILLO PEREZ MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CERRILLO PEREZ MARIA DEL CARMEN
Empresa: GRAVACO SA
Consejero Delegado Solidario
- Cerrillo Perez Maria Del Carmen
- Del Vado Lopez Francisco Javier
Consejero
- Cerrillo Perez Maria Del Carmen
- Del Vado Cerrillo Francisco Javier
- Del Vado Cerrillo Jose Carlos
- Del Vado Lopez Francisco Javier
Presidente
- Cerrillo Perez Maria Del Carmen
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 559 , F 79, S 8, H M 12311, I/A 12 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-28
Empresa: GRAVACO SA
Consejero Delegado Solidario
- Cerrillo Perez Maria Del Carmen
- Del Vado Lopez Francisco Javier
Consejero
- Cerrillo Perez Maria Del Carmen
- Del Vado Cerrillo Francisco Javier
- Del Vado Cerrillo Jose Carlos
- Del Vado Lopez Francisco Javier
Presidente
- Cerrillo Perez Maria Del Carmen
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 559 , F 79, S 8, H M 12311, I/A 11 (27/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-66-28
Empresa: GRAVACO SA
Consejero Delegado Solidario
- Cerrillo Perez Maria Del Carmen
- Del Vado Lopez Francisco Javier
Consejero
- Cerrillo Perez Maria Del Carmen
- Del Vado Cerrillo Francisco Javier
- Del Vado Cerrillo Jose Carlos
- Del Vado Lopez Francisco Javier
Presidente
- Cerrillo Perez Maria Del Carmen
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 559 , F 79, S 8, H M 12311, I/A 10 (03/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-49-28
Información de CERRILLO PEREZ MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de CERRILLO PEREZ MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CERRILLO PEREZ MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos