DEL VADO CERRILLO JOSE CARLOS
Informe ejecutivo de DEL VADO CERRILLO JOSE CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DEL VADO CERRILLO JOSE CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRAVACO SA | Consejero | 03/03/2009 | 11/01/2018 |
VINCULACIONES DE DEL VADO CERRILLO JOSE CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL VADO CERRILLO JOSE CARLOS
Empresa: GRAVACO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Cerrillo Perez Maria Del Carmen
- Del Vado Cerrillo Francisco Javier
- Del Vado Cerrillo Jose Carlos
- Del Vado Lopez Francisco Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 559 , F 79, S 8, H M 12311, I/A 12 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-28
Empresa: GRAVACO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Cerrillo Perez Maria Del Carmen
- Del Vado Cerrillo Francisco Javier
- Del Vado Cerrillo Jose Carlos
- Del Vado Lopez Francisco Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 559 , F 79, S 8, H M 12311, I/A 11 (27/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-66-28
Empresa: GRAVACO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Cerrillo Perez Maria Del Carmen
- Del Vado Cerrillo Francisco Javier
- Del Vado Cerrillo Jose Carlos
- Del Vado Lopez Francisco Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 559 , F 79, S 8, H M 12311, I/A 10 (03/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-49-28
Información de DEL VADO CERRILLO JOSE CARLOS
Mostramos los datos de DEL VADO CERRILLO JOSE CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL VADO CERRILLO JOSE CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos