DEL RIO SOLANO MARIA DEL PINO
Informe ejecutivo de DEL RIO SOLANO MARIA DEL PINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 14
CARGOS DE DEL RIO SOLANO MARIA DEL PINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARQUEA BIOLOGICAL INNOVATIONS SL | Secretario No Consejero | 19/04/2024 | |
BIZASSIST GLOBAL SL | Apoderado Solidario | 05/05/2023 | |
NUEVARED GLOBAL SL | Apoderado Solidario | 15/12/2022 | |
SENCENER SL | Administrador Concursal | 18/02/2021 | |
ECO-LOGICA ASTURIAS SL | Administrador Concursal | 19/03/2019 | |
KPS EUMAN SL | Apoderado | 09/11/2018 | |
GDP LEGAL SLP | Administrador Solidario | 06/05/2015 | |
GDP LEGAL SLP | Soc.Prof. | 06/05/2015 | |
CONSTRUCCIONES Y TRATAMIENTOS DE CONSERVACION SL | Administrador Concursal | 28/04/2014 | |
DIGITEC 2000 SL | Administrador Concursal | 28/04/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE DEL RIO SOLANO MARIA DEL PINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL RIO SOLANO MARIA DEL PINO
Empresa: SOAR SOFTWARE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Del Rio Solano Maria Del Pino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 769853, I/A 5 (20/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-187-28
Empresa: LAS HOYAS ARUCAS SA
Consejero
Secretario
Vicesecretario No Consejero
- Del Rio Solano Maria Del Pino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 6426, I/A 31 (28/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-35
Empresa: ARQUEA BIOLOGICAL INNOVATIONS SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
- Del Rio Solano Maria Del Pino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4586 , F 222, S 8, H AS 63038, I/A 2 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-82-33
Empresa: BIZASSIST GLOBAL SL
Apoderado Solidario
- Del Rio Solano Maria Del Pino
- Valverde Vaquero Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4546 , F 77, S 8, H AS 60767, I/A 2 (05/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-90-33
Empresa: NUEVARED GLOBAL SL
Apoderado Solidario
- Del Rio Solano Maria Del Pino
- Valverde Vaquero Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4521 , F 53, S 8, H AS 60994, I/A 3 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-33
Empresa: SOAR SOFTWARE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Del Rio Solano Maria Del Pino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43605 , F 74, S 8, H M 769853, I/A 2 (07/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-112-28
Empresa: SENCENER SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SENCENER SL
Nif:B87400842
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE OVIEDO
Juez / Ponente:ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Fecha de Resolución:29/10/2020
Número Procedimiento Concursal:426/2020
Datos Registrales:
Tomo:
4326
Libro:
0
Folio:
22
Hoja:
8-54502
Inscripción:
3
Fecha Inscripción18/02/2021
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4326 , F 22, S 8, H AS 54502, I/A 3 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-33
Empresa: MELENARA 2000 SL
Consejero
- Del Rio Solano Maria Del Pino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1906 , F 168, S 8, H GC 23425, I/A 20 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-203-35
Empresa: MELENARA 2000 SL
Secretario
- Del Rio Solano Maria Del Pino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1906 , F 168, S 8, H GC 23425, I/A 18 (10/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-93-35
Empresa: ECO-LOGICA ASTURIAS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ECO-LOGICA ASTURIAS SL
Nif:B33974064
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE OVIEDO
Juez / Ponente:RAFAEL ABRIL MANSO
Fecha de Resolución:13/02/2019
Número Procedimiento Concursal:15/2019
Datos Registrales:
Tomo:
3818
Libro:
0
Folio:
18
Hoja:
8-40450
Inscripción:
9
Fecha Inscripción19/03/2019
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3818 , F 18, S 8, H AS 40450, I/A 9 (19/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-33
VER MAS ACTOS
Información de DEL RIO SOLANO MARIA DEL PINO
Mostramos los datos de DEL RIO SOLANO MARIA DEL PINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL RIO SOLANO MARIA DEL PINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos