GARCIA ACEVEDO RODRIGO
Informe ejecutivo de GARCIA ACEVEDO RODRIGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA ACEVEDO RODRIGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARQUEA BIOLOGICAL INNOVATIONS SL | Apoderado Solidario | 19/04/2024 | |
ARQUEA BIOLOGICAL INNOVATIONS SL | Apoderado Mancomunado | 19/04/2024 | |
ARQUEA BIOLOGICAL INNOVATIONS SL | Consejero | 09/04/2024 | |
THENEXTPANGEA SL | Apoderado Solidario | 10/11/2022 | |
THENEXTPANGEA SL | Apoderado Solidario | 17/01/2022 | |
THENEXTPANGEA SL | Apoderado Mancomunado | 14/09/2021 | |
THENEXTPANGEA SL | Apoderado Solidario | 14/09/2021 |
VINCULACIONES DE GARCIA ACEVEDO RODRIGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ACEVEDO RODRIGO
Empresa: ARQUEA BIOLOGICAL INNOVATIONS SL
Apoderado Mancomunado
- Garcia Acevedo Rodrigo
- Garcia Osorio Fernando
- Serrano Carretero Eduardo
Apoderado Solidario
- Garcia Acevedo Rodrigo
- Garcia Osorio Fernando
- Serrano Carretero Eduardo
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4586 , F 222, S 8, H AS 63038, I/A 2 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-82-33
Empresa: ARQUEA BIOLOGICAL INNOVATIONS SL
Consejero
- De Abajo Martinez Nicolas
- Garcia Acevedo Rodrigo
- Garcia Osorio Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4586 , F 217, S 8, H AS 63038, I/A 1 (09/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-74-33
Empresa: THENEXTPANGEA SL
Apoderado Solidario
- De Abajo Martinez Nicolas
- Garcia Acevedo Rodrigo
- Laso Ayuso Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4451 , F 130, S 8, H AS 57746, I/A 11 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-33
Empresa: THENEXTPANGEA SL
Apoderado Solidario
- De Abajo Martinez Nicolas
- Garcia Acevedo Rodrigo
- Laso Ayuso Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4451 , F 128, S 8, H AS 57746, I/A 6 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-33
Empresa: THENEXTPANGEA SL
Apoderado Mancomunado
- De Abajo Martinez Nicolas
- Garcia Acevedo Rodrigo
- Laso Ayuso Jose Ramon
Apoderado Solidario
- De Abajo Martinez Nicolas
- Garcia Acevedo Rodrigo
- Laso Ayuso Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4451 , F 125, S 8, H AS 57746, I/A 4 (14/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-182-33
Información de GARCIA ACEVEDO RODRIGO
Mostramos los datos de GARCIA ACEVEDO RODRIGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ACEVEDO RODRIGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos