DEL AGUILA DE LA PUENTE JOSE MARIA
Informe ejecutivo de DEL AGUILA DE LA PUENTE JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DEL AGUILA DE LA PUENTE JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IGESCAMPO 2012 SL | Apoderado | 27/04/2016 | |
IGESCAMPO 2012 SL | Administrador Mancomunado | 21/04/2016 | |
DIRACTION SL | Representante | 19/10/2012 | |
DEHESA DE LA PLATA SL | Consejero | 20/03/2012 |
VINCULACIONES DE DEL AGUILA DE LA PUENTE JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL AGUILA DE LA PUENTE JOSE MARIA
Empresa: IGESINVERSIONES DEL AGUILA SL
Administrador Solidario
- Del Aguila De La Puente Jose Maria
- Del Aguila De La Puente Maria Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 541805, I/A 2 (06/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-28
Empresa: ELCANO PARTNERS SL
Representante
- Del Aguila De La Puente Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36129 , F 205, S 8, H M 585316, I/A 14 (26/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-126-28
Empresa: IGESCAMPO 2012 SL
Apoderado
- Del Aguila De La Puente Ana Maria
- Del Aguila De La Puente Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34597 , F 196, S 8, H M 622424, I/A 3 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-85-28
Empresa: IGESCAMPO 2012 SL
Administrador Mancomunado
- Del Aguila De La Puente Ana Maria
- Del Aguila De La Puente Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34597 , F 195, S 8, H M 622424, I/A 2 (21/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-28
Empresa: IGESCAMPO 2012 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Del Aguila De La Puente Jose Maria
- Del Aguila De La Puente Maria Belen
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29736 , F 203, S 8, H M 534999, I/A 5 (21/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-28
Empresa: IGESCAMPO 2012 SL
Consejero
- Del Aguila De La Puente Ana Maria
- Del Aguila De La Puente Jose Maria
- Del Aguila De La Puente Maria Belen
- Del Aguila De La Puente Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29736 , F 203, S 8, H M 534999, I/A 5 (21/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-28
Empresa: ELCANO PARTNERS SL
Consejero
Presidente
Representante
- Del Aguila De La Puente Jose Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32519 , F 91, S 8, H M 585316, I/A 8 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-28
Empresa: MAS MOVIL TELECOM 3.0 SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Abad Rico Carlos Francisco
- ALDEBARAN RIESGO S.C.R. DE REGIMEN SIMPLIFICADO SA
- De Muller Barbat Borja
- Del Aguila De La Puente Jose Maria
- Diez-hochleitner Rodriguez Eduardo
- Echarri Torres Josep Maria
- Ferrer De Lucio Jose
- Garcia Ortiz Antonio
- Solli Nyborg Christian
- Spenger Meinrad
- Vega De Seoane Javier
Presidente
Representante
Secretario
Vicepresidente
- Del Aguila De La Puente Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32007 , F 25, S 8, H M 404717, I/A 34 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-138-28
Empresa: MAS MOVIL TELECOM 3.0 SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Del Aguila De La Puente Jose Maria
- Diez-hochleitner Rodriguez Eduardo
- Ferrer De Lucio Jose
- Spenger Meinrad
- Vega De Seoane Javier
Presidente
Vicepresidente
- Del Aguila De La Puente Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32007 , F 25, S 8, H M 404717, I/A 33 (25/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-124-28
Empresa: DIRACTION SL
Administrador Solidario
Representante
- Del Aguila De La Puente Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30370 , F 50, S 8, H M 546570, I/A 1 (19/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-211-28
VER MAS ACTOS
Información de DEL AGUILA DE LA PUENTE JOSE MARIA
Mostramos los datos de DEL AGUILA DE LA PUENTE JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL AGUILA DE LA PUENTE JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos