DEL AGUILA DE LA PUENTE ANA MARIA
Informe ejecutivo de DEL AGUILA DE LA PUENTE ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DEL AGUILA DE LA PUENTE ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO DE ENSEÑANZA Y TERAPIA AYURVEDICA DE CABEZAMESADA SL | Administrador Unico | 26/07/2017 | |
IGESCAMPO 2012 SL | Apoderado | 27/04/2016 | |
IGESCAMPO 2012 SL | Administrador Mancomunado | 21/04/2016 | |
DEHESA DE LA PLATA SL | Consejero | 20/03/2012 |
VINCULACIONES DE DEL AGUILA DE LA PUENTE ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL AGUILA DE LA PUENTE ANA MARIA
Administrador Unico
- Del Aguila De La Puente Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36142 , F 189, S 8, H M 649436, I/A 1 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-146-28
Empresa: IGESCAMPO 2012 SL
Apoderado
- Del Aguila De La Puente Ana Maria
- Del Aguila De La Puente Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34597 , F 196, S 8, H M 622424, I/A 3 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-85-28
Empresa: IGESCAMPO 2012 SL
Administrador Mancomunado
- Del Aguila De La Puente Ana Maria
- Del Aguila De La Puente Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34597 , F 195, S 8, H M 622424, I/A 2 (21/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-28
Empresa: IGESCAMPO 2012 SL
Consejero
- Del Aguila De La Puente Ana Maria
- Del Aguila De La Puente Jose Maria
- Del Aguila De La Puente Maria Belen
- Del Aguila De La Puente Maria Del Carmen
Presidente
- Del Aguila De La Puente Ana Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29736 , F 203, S 8, H M 534999, I/A 5 (21/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-28
Empresa: DEHESA DE LA PLATA SL
Consejero
- Del Aguila De La Puente Ana Maria
- Del Aguila De La Puente Jose Maria
- Del Aguila De La Puente Maria Belen
- Del Aguila De La Puente Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24400 , F 172, S 8, H M 356815, I/A 9 (20/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-63-28
Empresa: IGESCAMPO 2012 SL
Consejero
- Del Aguila De La Puente Ana Maria
- Del Aguila De La Puente Jose Maria
- Del Aguila De La Puente Maria Belen
- Del Aguila De La Puente Maria Del Carmen
Presidente
- Del Aguila De La Puente Ana Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29736 , F 153, S 8, H M 534999, I/A 1 (13/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-28
Información de DEL AGUILA DE LA PUENTE ANA MARIA
Mostramos los datos de DEL AGUILA DE LA PUENTE ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL AGUILA DE LA PUENTE ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos