MAS MOVIL TELECOM 3.0 SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de la Vega, 15
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MAS MOVIL TELECOM 3.0 SA
CIF A84633643
Capital Social 213506.22 Euros
Actividad Otras actividades de telecomunicaciones
Fecha de Constitución 16/03/2006
Página Web www.masmovil.es
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único MASMOVIL IBERCOM SA
Propietario XFERA MOVILES SA
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE MAS MOVIL TELECOM 3.0 SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAS MOVIL TELECOM 3.0 SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALDEBARAN RIESGO SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO SA | Consejero | 18/08/2011 | 14/12/2017 |
Bajc Lea | Consejero | 19/11/2009 | 14/12/2017 |
BDO AUDITORES SL | Auditor | 01/06/2011 | 14/12/2017 |
BDO AUDITORES SL | Auditor | 06/03/2014 | 14/12/2017 |
Cardona Arranz Belen | Apoderado | 15/02/2017 | 14/12/2017 |
Castañeda Gonzalez Alberto | Apoderado | 15/07/2014 | 14/12/2017 |
Castañeda Gonzalez Alberto | Comisario | 26/05/2009 | 14/12/2017 |
Castañeda Gonzalez Alberto | Comisario | 22/04/2010 | 14/12/2017 |
Christian Solli Nyborg | Consejero | 18/08/2011 | 14/12/2017 |
Cuadros Roca Jose Manuel | Apoderado | 15/02/2017 | 14/12/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MAS MOVIL TELECOM 3.0 SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32832 , F 161, S 8, H M 404717, I/A 80 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32832 , F 161, S 8, H M 404717, I/A 80 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32832 , F 160, S 8, H M 404717, I/A 79 (11/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32832 , F 159, S 8, H M 404717, I/A 78 (24/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32832 , F 159, S 8, H M 404717, I/A 77 (24/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-28
- AVDA DE LA VEGA 15 (ALCOBENDAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32832 , F 158, S 8, H M 404717, I/A 76 (10/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32832 , F 158, S 8, H M 404717, I/A 75 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32832 , F 156, S 8, H M 404717, I/A 74 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32832 , F 155, S 8, H M 404717, I/A 73 (06/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-50-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32832 , F 155, S 8, H M 404717, I/A 72 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-39-28