DEBEAUPTE GOMEZ SAMUEL
Informe ejecutivo de DEBEAUPTE GOMEZ SAMUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DEBEAUPTE GOMEZ SAMUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEDIA MARKT CASTELLO DE LA PLANA VIDEO TV HIFI ELEKTRO COMPUTER FOTO SA | Apoderado | 13/05/2010 | 06/09/2023 |
MEDIA MARKT MADRID BENLLIURE SA | Administrador Mancomunado | 06/02/2019 | 14/08/2019 |
MEDIA MARKT CASTELLO DE LA PLANA VIDEO TV HIFI ELEKTRO COMPUTER FOTO SA | Administrador Mancomunado | 12/07/2010 |
VINCULACIONES DE DEBEAUPTE GOMEZ SAMUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEBEAUPTE GOMEZ SAMUEL
Empresa: MEDIA MARKT MADRID BENLLIURE SA
Administrador Mancomunado
- Debeaupte Gomez Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32901 , F 94, S 8, H M 592373, I/A 19 (14/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-160-28
Empresa: MEDIA MARKT MADRID BENLLIURE SA
Administrador Mancomunado
- Debeaupte Gomez Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32901 , F 93, S 8, H M 592373, I/A 18 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-28
Administrador Mancomunado
- Debeaupte Gomez Samuel
- Teruel Vilalta Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1231, L 794, F 67, S 8, H CS 19951, I/A 35 (12/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-137-12
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1144, L 708, F 54, S 8, H CS 19951, I/A 31 (13/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-96-12
Información de DEBEAUPTE GOMEZ SAMUEL
Mostramos los datos de DEBEAUPTE GOMEZ SAMUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEBEAUPTE GOMEZ SAMUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos