MEDIA MARKT CASTELLO DE LA PLANA VIDEO TV HIFI ELEKTRO COMPUTER FOTO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Solsones, 2
Código Postal 08820
Municipio El Prat de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social MEDIA MARKT CASTELLO DE LA PLANA VIDEO TV HIFI ELEKTRO COMPUTER FOTO SA
CIF A62581939
Actividad Comercio al por menor de aparatos electrodomésticos en establecimientos especializados
Página Web www.mediamarkt.es
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario MEDIA MARKT SATURN ADMINISTRACION ESPAÑA SAU
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE MEDIA MARKT CASTELLO DE LA PLANA VIDEO TV HIFI ELEKTRO COMPUTER FOTO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MEDIA MARKT CASTELLO DE LA PLANA VIDEO TV HIFI ELEKTRO COMPUTER FOTO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Ayuso Alberto | Apoderado Solidario | 21/05/2021 | 06/09/2023 |
Alvarez Ayuso Alberto | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/05/2021 | 06/09/2023 |
Briñol Carrasco Georgina | Administrador Mancomunado | 21/12/2022 | 06/09/2023 |
Briñol Carrasco Georgina | Apoderado Solidario | 21/05/2021 | 06/09/2023 |
Briñol Carrasco Georgina | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/05/2021 | 06/09/2023 |
Codina Aracama Alejandro | Apoderado Mancomunado | 17/09/2018 | 06/09/2023 |
Codina Aracama Alejandro | Apoderado Solidario | 17/09/2018 | 06/09/2023 |
Cruz Barbi Pau | Apoderado Solidario | 21/05/2021 | 06/09/2023 |
Cruz Barbi Pau | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/05/2021 | 06/09/2023 |
Davidsson Viktor | Apoderado Solidario | 22/03/2017 | 06/09/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MEDIA MARKT CASTELLO DE LA PLANA VIDEO TV HIFI ELEKTRO COMPUTER FOTO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48623 , F 76, S 8, H B 232736, I/A 70 (06/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48623 , F 76, S 8, H B 232736, I/A 69 (22/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-100-08
- CL SOLSONES 2, PUERTA C, EDIFICIO PRIMA MUNTADAS (PRAT DE LLOBREGAT (EL))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48623 , F 75, S 8, H B 232736, I/A 68 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-08
- Otras modificaciones estatutarias: Supresión de la remuneración del cargo de administrador y modificado el artículo 18º de los Estatutos.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1307, L 870, F 32, S 8, H CS 19951, I/A 64 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-12
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1307, L 870, F 32, S 8, H CS 19951, I/A 64 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-12
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1307, L 870, F 32, S 8, H CS 19951, I/A 64 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-12
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1307, L 870, F 32, S 8, H CS 19951, I/A 63 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-12
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1307, L 870, F 32, S 8, H CS 19951, I/A 62 (31/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-107-12
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1307, L 870, F 28, S 8, H CS 19951, I/A 61 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-106-12
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1307, L 870, F 27, S 8, H CS 19951, I/A 60 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-60-12