DE VICENTE DOMINGUEZ FRANCISCO
Informe ejecutivo de DE VICENTE DOMINGUEZ FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE VICENTE DOMINGUEZ FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRIBUNA UNIVERSITARIA SL | Consejero | 26/03/2019 | 19/03/2021 |
GRUPO PROMOTOR SALMANTINO SA | Consejero | 07/06/2016 | 22/10/2020 |
TRIBUNA UNIVERSITARIA SL | Consejero | 03/04/2014 | 26/03/2019 |
GRUPO PROMOTOR SALMANTINO SA | Consejero | 20/06/2012 | 07/06/2016 |
VINCULACIONES DE DE VICENTE DOMINGUEZ FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE VICENTE DOMINGUEZ FRANCISCO
Empresa: TRIBUNA UNIVERSITARIA SL
Consejero
- De Vicente Dominguez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 181 , F 151, S 8, H SA 3570, I/A 10 (19/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-37
Empresa: GRUPO PROMOTOR SALMANTINO SA
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 175 , F 132, S 8, H SA 1668, I/A 57 (22/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-37
Empresa: TRIBUNA UNIVERSITARIA SL
Consejero
- Arenillas De Chaves Y De Los Rios Mariano
- De Vicente Dominguez Francisco
- Diaz Mesonero Pedro
- GRUPO PROMOTOR SALMANTINO SA
- Trapero Gomez Agustin
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 181 , F 150, S 8, H SA 3570, I/A 8 (26/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-65-37
Empresa: TRIBUNA UNIVERSITARIA SL
Consejero
- Arenillas De Chaves Y De Los Rios Mariano
- De Vicente Dominguez Francisco
- Diaz Mesonero Pedro
- GRUPO PROMOTOR SALMANTINO SA
- Trapero Gomez Agustin
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 181 , F 150, S 8, H SA 3570, I/A 8 (26/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-65-37
Empresa: GRUPO PROMOTOR SALMANTINO SA
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 175 , F 124, S 8, H SA 1668, I/A 49 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-37
Empresa: GRUPO PROMOTOR SALMANTINO SA
Consejero
- Almeida Corrales Jose
- De Vicente Dominguez Francisco
- Garcia Honorato Manuel
- Miguel Gonzalez Mariano Bernardo
- Poblacion Iscar Fernando
- Rodriguez Perez Francisco
- Sanchez Gil Leopoldo
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 175 , F 124, S 8, H SA 1668, I/A 49 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-37
Empresa: TRIBUNA UNIVERSITARIA SL
Consejero
- Arenillas De Chaves Y De Los Rios Mariano
- De Vicente Dominguez Francisco
- Diaz Mesonero Pedro
- GRUPO PROMOTOR SALMANTINO SA
- Trapero Gomez Agustin
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 181 , F 149, S 8, H SA 3570, I/A 6 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-37
Empresa: TRIBUNA UNIVERSITARIA SL
Consejero
- De Vicente Dominguez Francisco
- Diaz Mesonero Pedro
- Trapero Gomez Agustin
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 181 , F 149, S 8, H SA 3570, I/A 6 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-37
Empresa: GRUPO PROMOTOR SALMANTINO SA
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 175 , F 120, S 8, H SA 1668, I/A 41 (20/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-129-37
Empresa: GRUPO PROMOTOR SALMANTINO SA
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 175 , F 120, S 8, H SA 1668, I/A 41 (20/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-129-37
Información de DE VICENTE DOMINGUEZ FRANCISCO
Mostramos los datos de DE VICENTE DOMINGUEZ FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE VICENTE DOMINGUEZ FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos