RODRIGUEZ PEREZ FRANCISCO
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ PEREZ FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 19
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE RODRIGUEZ PEREZ FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RINCON DE PACO HOSTELERIA SL | Administrador Unico | 24/02/2023 | |
PRODEPUEBLA SL | Consejero | 16/03/2020 | |
MOBILIARIO URBANO Y SERVICIOS PARA OBRA CIVIL SL | Administrador Unico | 19/02/2019 | |
HRCDRIVING SL | Socio Unico | 16/11/2017 | |
HRCDRIVING SL | Administrador Unico | 16/11/2017 | |
EL CHAPARRAL-NIKEL SL | Administrador Solidario | 15/04/2015 | |
TUBERIAS Y VALVULAS DEL SUR SL | Administrador Unico | 13/06/2013 | |
CONSTRUCCIONES HORNITEC SL | Administrador Unico | 09/01/2013 | |
BERCIANA-CATALANA DE EMBALAJES SL | Administrador Unico | 28/12/2012 | |
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SALMANTINA SA | Administrador Unico | 20/04/2011 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ PEREZ FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ PEREZ FRANCISCO
Empresa: RINCON DE PACO HOSTELERIA SL
Administrador Unico
- Rodriguez Perez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 536 , F 33, S 8, H SA 19038, I/A 1 (24/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-49-37
Empresa: GRUPO PROMOTOR SALMANTINO SA
Consejero
- Miguel Gonzalez Mariano Bernardo
- Muñoz Martin Jose
- Rodriguez Perez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 175 , F 140, S 8, H SA 1668, I/A 59 (14/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-37
Administrador Unico
- Rodriguez Perez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 58 , F 125, S 8, H SA 1745, I/A 8 (14/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-37
Empresa: GRUPO PROMOTOR SALMANTINO SA
Consejero
- Julian Rodilla Ventura
- Miguel Gonzalez Mariano Bernardo
- Muñoz Martin Jose
- Poblacion Iscar Fernando
- Rodriguez Perez Francisco
- Sanchez Gil Leopoldo
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 175 , F 132, S 8, H SA 1668, I/A 57 (22/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-37
Empresa: GRUPO PROMOTOR SALMANTINO SA
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 175 , F 132, S 8, H SA 1668, I/A 57 (22/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-37
Empresa: PRODEPUEBLA SL
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5859 , F 156, S 8, H SE 9906, I/A 25 (16/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-59-41
Empresa: PRODEPUEBLA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Angulo Pilar Alfonso Enrique
- Benjumea Pulido Rosario
- Martin Bohorquez Miguel Angel
- Martin Melero Antonio
- Rodriguez Perez Francisco
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5859 , F 156, S 8, H SE 9906, I/A 25 (16/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-59-41
Administrador Unico
- Rodriguez Perez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1968, L 881, F 176, S 8, H MA 27986, I/A 3 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-29
Administrador Unico
- Rodriguez Perez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2672 , F 81, S 8, H CO 39991, I/A 1 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-14
Empresa: MADERAS CACHAROLOS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Rodriguez Matanza Francisco Javier
- Rodriguez Perez Francisco
- Rodriguez Perez Manuel
- Rodriguez Rodriguez Antonio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Rodriguez Perez Francisco
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 148 , F 88, S 8, H OR 75, I/A 11 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-242-32
VER MAS ACTOS
Información de RODRIGUEZ PEREZ FRANCISCO
Mostramos los datos de RODRIGUEZ PEREZ FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ PEREZ FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos