ARENILLAS DE CHAVES Y DE LOS RIOS MARIANO
Informe ejecutivo de ARENILLAS DE CHAVES Y DE LOS RIOS MARIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARENILLAS DE CHAVES Y DE LOS RIOS MARIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRIBUNA UNIVERSITARIA SL | Presidente | 22/03/2024 | |
TRIBUNA UNIVERSITARIA SL | Consejero | 22/03/2024 | |
CAMPO DE TIRO Y DEPORTES SA | Consejero | 01/10/2021 | |
CAMPO DE TIRO Y DEPORTES SA | Secretario | 01/10/2021 | |
AGRODUERO SA | Secretario | 19/08/2016 | |
AGRODUERO SA | Consejero | 19/08/2016 |
VINCULACIONES DE ARENILLAS DE CHAVES Y DE LOS RIOS MARIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARENILLAS DE CHAVES Y DE LOS RIOS MARIANO
Empresa: TRIBUNA UNIVERSITARIA SL
Consejero
- Arenillas De Chaves Y De Los Rios Mariano
- Diaz Mesonero Pedro
- Perez Martinez Valentin
- Trapero Gomez Agustin
Presidente
- Arenillas De Chaves Y De Los Rios Mariano
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 181 , F 151, S 8, H SA 3570, I/A 12 (22/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-37
Empresa: TRIBUNA UNIVERSITARIA SL
Consejero
- Arenillas De Chaves Y De Los Rios Mariano
- Diaz Mesonero Pedro
- GRUPO PROMOTOR SALMANTINO SA
- Trapero Gomez Agustin
Presidente
- Arenillas De Chaves Y De Los Rios Mariano
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 181 , F 151, S 8, H SA 3570, I/A 12 (22/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-37
Empresa: AGRODUERO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Arenillas De Chaves Y De Los Rios Mariano
- Hernandez Gonzalez Francisco Javier
- Hernandez Gonzalez Maria De La Paz
Presidente
Secretario
- Arenillas De Chaves Y De Los Rios Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 54 , F 207, S 8, H SA 1613, I/A 14 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-37
Empresa: CAMPO DE TIRO Y DEPORTES SA
Consejero
- Arenillas De Chaves Y De Los Rios Mariano
- Hernandez Zaballos Felipe
- Martin Cubas Fernandez Alfredo
Presidente
Secretario
- Arenillas De Chaves Y De Los Rios Mariano
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99 , F 222, S 8, H SA 3225, I/A 20 (01/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-200-37
Empresa: CAMPO DE TIRO Y DEPORTES SA
Consejero
- Arenillas De Chaves Y De Los Rios Mariano
- Hernandez Zaballos Felipe
- Martin Cubas Fernandez Alfredo
Presidente
Secretario
- Arenillas De Chaves Y De Los Rios Mariano
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99 , F 222, S 8, H SA 3225, I/A 20 (01/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-200-37
Empresa: TRIBUNA UNIVERSITARIA SL
Consejero
- Arenillas De Chaves Y De Los Rios Mariano
- De Vicente Dominguez Francisco
- Diaz Mesonero Pedro
- GRUPO PROMOTOR SALMANTINO SA
- Trapero Gomez Agustin
Presidente
- Arenillas De Chaves Y De Los Rios Mariano
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 181 , F 150, S 8, H SA 3570, I/A 8 (26/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-65-37
Empresa: TRIBUNA UNIVERSITARIA SL
Consejero
- Arenillas De Chaves Y De Los Rios Mariano
- De Vicente Dominguez Francisco
- Diaz Mesonero Pedro
- GRUPO PROMOTOR SALMANTINO SA
- Trapero Gomez Agustin
Presidente
- Arenillas De Chaves Y De Los Rios Mariano
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 181 , F 150, S 8, H SA 3570, I/A 8 (26/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-65-37
Empresa: CAMPO DE TIRO Y DEPORTES SA
Consejero
- Arenillas De Chaves Y De Los Rios Mariano
- Hernandez Zaballos Felipe
- Martin Cubas Fernandez Alfredo
Presidente
Secretario
- Arenillas De Chaves Y De Los Rios Mariano
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99 , F 221, S 8, H SA 3225, I/A 17 (19/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-37
Empresa: CAMPO DE TIRO Y DEPORTES SA
Consejero
- Arenillas De Chaves Y De Los Rios Mariano
- Hernandez Zaballos Felipe
- Martin Cubas Fernandez Alfredo
Presidente
Secretario
- Arenillas De Chaves Y De Los Rios Mariano
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99 , F 221, S 8, H SA 3225, I/A 17 (19/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-37
Consejero Delegado
Consejero
- Arenillas De Chaves Y De Los Rios Mariano
- Rodriguez Cuesta Carmen
- Rodriguez Lopez Jesus
Liquidador
Presidente
Secretario
- Arenillas De Chaves Y De Los Rios Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 279 , F 212, S 8, H SA 8213, I/A 7 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-37
VER MAS ACTOS
Información de ARENILLAS DE CHAVES Y DE LOS RIOS MARIANO
Mostramos los datos de ARENILLAS DE CHAVES Y DE LOS RIOS MARIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARENILLAS DE CHAVES Y DE LOS RIOS MARIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos