INSTITUTO SALMANTINO DE DIRECCION DE EMPRESAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Gascones, 2
Código Postal 37002
Municipio Salamanca
Provincia Salamanca
Mapa Ver Mapa
Razón Social INSTITUTO SALMANTINO DE DIRECCION DE EMPRESAS SL
CIF B37388337
Actividad Otra educación n.c.o.p.
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INSTITUTO SALMANTINO DE DIRECCION DE EMPRESAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSTITUTO SALMANTINO DE DIRECCION DE EMPRESAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arenillas De Chaves Y De Los Rios Mariano | Secretario | 23/07/2014 | 15/12/2017 |
Arenillas De Chaves Y De Los Rios Mariano | Consejero | 23/07/2014 | 15/12/2017 |
Rodriguez Cuesta Carmen | Consejero Delegado | 23/07/2014 | 15/12/2017 |
Rodriguez Cuesta Carmen | Consejero | 23/07/2014 | 15/12/2017 |
Rodriguez Lopez Jesus | Liquidador | 15/12/2017 | 15/12/2017 |
Rodriguez Lopez Jesus | Presidente | 23/07/2014 | 15/12/2017 |
Rodriguez Lopez Jesus | Consejero | 23/07/2014 | 15/12/2017 |
Ceballo Sanchez Julio Alberto | Consejero Delegado | 15/07/2011 | 23/07/2014 |
Ceballo Sanchez Julio Alberto | Consejero | 15/07/2011 | 23/07/2014 |
Gomez Marcos Ricardo | Secretario | 15/07/2011 | 23/07/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INSTITUTO SALMANTINO DE DIRECCION DE EMPRESAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 279 , F 212, S 8, H SA 8213, I/A 7 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-37
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 279 , F 212, S 8, H SA 8213, I/A 7 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-37
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 279 , F 212, S 8, H SA 8213, I/A 7 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-37
Consejero Delegado
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 279 , F 212, S 8, H SA 8213, I/A 7 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-37
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 279 , F 211, S 8, H SA 8213, I/A 6 (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-146-37
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 279 , F 211, S 8, H SA 8213, I/A 6 (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-146-37
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-151-37
- PLAZA DE LOS GASCONES 2 (SALAMANCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 279 , F 211, S 8, H SA 8213, I/A 5 (15/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-37
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 279 , F 211, S 8, H SA 8213, I/A 5 (15/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-37
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 279 , F 211, S 8, H SA 8213, I/A 5 (15/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-37